MEDINA MARTINEZ RAFAEL
Informe ejecutivo de MEDINA MARTINEZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MEDINA MARTINEZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HITEAN SL | Apoderado Solidario | 11/07/2024 | |
BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT SA | Consejero | 26/02/2021 | |
HITEAN SL | Presidente | 03/04/2020 | |
MEDINA PORTFOLIO SA | Apoderado Mancomunado | 03/08/2017 | |
JOSE MEDINA Y CIA SL | Apoderado Solidario | 27/09/2016 | |
HITEAN SL | Consejero | 14/09/2016 | |
BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT SA | Apoderado Solidario | 29/09/2015 |
VINCULACIONES DE MEDINA MARTINEZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA MARTINEZ RAFAEL
Empresa: HITEAN SL
Apoderado Solidario
- Medina Martinez Juan Ramon
- Medina Martinez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE110913, I/A 5 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-41
Empresa: BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 89, S 8, H CA 5855, I/A 86 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-11
Empresa: BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 89, S 8, H CA 5855, I/A 86 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-11
Empresa: HITEAN SL
Presidente
- Medina Martinez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6249 , F 164, S 8, H SE110913, I/A 3 (03/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-82-41
Empresa: MEDINA PORTFOLIO SA
Consejero
- Medina Martinez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2260 , F 107, S 8, H CA 29868, I/A 28 (14/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-80-11
Empresa: MEDINA PORTFOLIO SL
Consejero
- Medina Garcia De Polavieja Jesus
- Medina Garcia De Polavieja Miguel Angel
- Medina Martinez Rafael
- Medina Sheldon Maria Paola
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2245 , F 87, S 8, H CA 29868, I/A 26 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-11
Empresa: MEDINA PORTFOLIO SL
Consejero
- Medina Garcia De Polavieja Jesus
- Medina Garcia De Polavieja Miguel Angel
- Medina Martinez Rafael
- Medina Sheldon Maria Paola
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2245 , F 87, S 8, H CA 29868, I/A 26 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-11
Empresa: MEDINA PORTFOLIO SL
Apoderado Mancomunado
- Medina Garcia De Polavieja Miguel Angel
- Medina Martinez Rafael
- Medina Sheldon Maria Paola
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2100 , F 196, S 8, H CA 29868, I/A 25 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-11
Empresa: JOSE MEDINA Y CIA SL
Consejero
- Medina Martinez Rafael
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 3, S 8, H CA 4964, I/A 29 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-11
Empresa: JOSE MEDINA Y CIA SL
Apoderado Solidario
- Medina Garcia De Polavieja Miguel Angel
- Medina Martinez Rafael
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1612 , F 98, S 8, H CA 4964, I/A 27 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-11
VER MAS ACTOS
Información de MEDINA MARTINEZ RAFAEL
Mostramos los datos de MEDINA MARTINEZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA MARTINEZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos