MEDINA DE LA CHICA MIGUEL
Informe ejecutivo de MEDINA DE LA CHICA MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MEDINA DE LA CHICA MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/10/2022 | |
CONSERVACION ASFALTO Y CONSTRUCCION SA | Apoderado Solidario | 19/07/2017 | |
CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO SA | Apoderado Solidario | 13/07/2017 | |
CONSERVACION ASFALTO Y CONSTRUCCION SA | Apoderado Solidario | 26/03/2014 |
VINCULACIONES DE MEDINA DE LA CHICA MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA DE LA CHICA MIGUEL
Empresa: CONSTRUCCIONES VERA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aceña Merinas Francisco
- Alvaro Jauregui Martin Javier
- Alvaro Vilumbrales Juan Maria
- Aragon Ortega Belen
- Aragon Ortega Belen
- Arias Sanchez Carlos Antonio
- Cabeza Lainez Eduardo
- Calvente Gonzalez Antonio
- Calvente Gonzalez Antonio
- Calvente Gonzalez Antonio
- Calvente Gonzalez Antonio
- Calvente Gonzalez Antonio
- Calvente Gonzalez Antonio
- Calvente Gonzalez Antonio
- Carreras Cunills Antonio
- De La Cruz Larregla Manuel
- De La Cruz Larregla Manuel
- Framis Fargas Jose Carlos
- Framis Fargas Jose Carlos
- Garcia Hurtado Francisco Luis
- Garcia Ledesma Ismael
- Garcia Saiz Andres
- Gomez Diaz Ramon
- Hidalgo Salas Luciano
- Hiraldo Duran Diego
- Hurtado Garcia Ismael
- Lopez Gil Juan Ramon
- Lorenzo Rodrigo Guillermo
- Madero Sillero Ramon
- Madrazo Salas Jose Antonio
- Madrazo Salas Jose Antonio
- Madrazo Salas Jose Antonio
- Maroto Gonzalez Jose Luis
- Martin Ordoñez Salvador
- Martin Ordoñez Salvador
- Martin Ordoñez Salvador
- Medina De La Chica Miguel
- Medina De La Chica Miguel
- Moya Romero Osa Rafael
- Mulet Lavios Jaime
- Osuna Barrero Jose Manuel
- Palain Pont Sergio
- Planell Naves Pedro Luiz
- Rodriguez Gutierrez Francisco Javier
- Rojo Ramos Enrique
- Saavedra Megias Jose Luis
- Sanchez Vera Emilio
- Titos Baena Raul
- Titos Martinez Emilio
- Titos Martinez Emilio
- Titos Martinez Emilio
- Troya Gozalvez Luis Guillermo
- Tucci Pietro
- Tucci Pietro
- Tur Riera Maria Nieves
- Tur Riera Maria Nieves
- Vazquez Mateos Juan
- Vera Diaz Francisco
- Vera Diaz Francisco
- Vera Diaz Francisco
- Vera Diaz Juan Jesus
- Vera Diaz Juan Jesus
- Vera Diaz Juan Jesus
- Vera Diaz Juan Jesus
- Vicioso Jimenez Pablo
- Vicioso Jimenez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4224, L 3134, F 189, S 8, H MA 7626, I/A 59 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-29
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Artesero Bautista Oscar
- Bello Ferreiro Maria-margarita
- Bossa Bueso Jordi
- De La Plaza Gomez Alberto
- Enseñat Berea Juan Antonio
- Fonseca Gallardo Manuel
- Franquesa Soler Jordi
- Garcia Aldaya Aitor
- Garcia Marc Silvia
- Hidalgo Salas Luciano
- Jodra Sanz Tomas
- Lobo Dols Sergio
- Madrazo Salas Jose Antonio
- Marques Falgueras Miguel
- Medina De La Chica Miguel
- Muriel Yelamos Angel
- Navarro Ezquerra Ana Maria
- Reinaldo Garcia Juan Jose
- Rodriguez Donnelly Jaime
- Rojo Gonzalez Jesus
- Sanjose Miquel Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48146 , F 142, S 8, H B 94500, I/A 4001 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado
- Arias Sanchez Carlos Antonio
- Cabeza Lainez Eduardo
- Calvente Gonzalez Antonio
- Castells Salvat Josep
- Fernandez Renau Gonzalez Anleo Jorge
- Garcia Marc Silvia
- Gomez Travesi Eduardo
- Hidalgo Salas Luciano
- Jodra Sanz Tomas
- Madrazo Salas Jose Antonio
- Marsa Casanellas Elisenda
- Martin Herranz Ignacio
- Medina De La Chica Miguel
- Oleart Plomer Roman
- Palaint Pont Sergio
- Perea Samarra Fernando
- Pietro Tucci
- Reinaldo Garcia Juan Jose
- Rosell Sagrera Rafael
- Soucheiron Marcet Alberto
- Titos Martinez Emilio
- Vera Diaz Francisco
- Verdejo Del Valle Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48146 , F 142, S 8, H B 94500, I/A 4001 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-08
Apoderado Solidario
- Esteso Alarcon Herminio
- Medina De La Chica Miguel
- Pozo Pozo Juana Belen
- Sanchez Retamal Angel Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4812, L 3720, F 176, S 8, H MA 8098, I/A 123 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-29
Apoderado Solidario
- Esteso Alarcon Herminio
- Medina De La Chica Miguel
- Pozo Pozo Juana Belen
- Sanchez Retamal Angel Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24573 , F 81, S 8, H M 318186, I/A 133 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28
Apoderado Solidario
- Esteso Alarcon Herminio
- Medina De La Chica Miguel
- Sanchez Retamal Angel Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4812, L 3720, F 171, S 8, H MA 8098, I/A 107 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-29
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado
- Arias Fernandez Alberto
- Arias Sanchez Carlos Antonio
- Cabeza Lainez Eduardo
- Calvente Gonzalez Antonio
- Castells Salvat Josep
- Fernandez Renau Gonzalez Anleo Jorge
- Garcia Marc Silvia
- Gomez Travesi Eduardo
- Hidalgo Salas Luciano
- Jodra Sanz Tomas
- Madrazo Salas Jose Antonio
- Marsa Casanellas Elisenda
- Martin Herranz Ignacio
- Medina De La Chica Miguel
- Oleart Plomer Roman
- Palaint Pont Sergio
- Perea Samarra Fernando
- Pietro Tucci
- Reinaldo Garcia Juan Jose
- Rosell Sagrera Rafael
- Soucheiron Marcet Alberto
- Titos Martinez Emilio
- Vera Diaz Francisco
- Verdejo Del Valle Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43234 , F 40, S 8, H B 94500, I/A 2824 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado
- Aceñas Merinas Francisco Javier
- Aragon Ortega Belen
- Arias Sanchez Carlos Antonio
- Cabeza Lainez Eduardo
- Calvente Gonzalez Antonio
- Framis Fargas Jose Carlos
- Garcia Ledesma Ismael
- Gomez Travesi Eduardo
- Hidalgo Salas Luciano
- Jodra Sanz Tomas
- Lopez Gil Juan Ramon
- Lorenzo Rodrigo Guillermo
- Madero Sillero Ramon
- Madrazo Salas Jose Antonio
- Marsa Casanellas Elisendra
- Martin Ordoñez Salvador
- Medina De La Chica Miguel
- Palain Pont Sergio
- Pietro Tucci
- Planell Naves Pedro Luis
- Titos Martinez Emilio
- Vera Diaz Francisco
- Vicioso Jimenez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43234 , F 40, S 8, H B 94500, I/A 2824 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado
- Canedo Balboa Jose Luis
- Cisneros Muller Alejandro
- Del Valle Sanchez Prieto Jose Luis
- Enciso Garcia Alberto
- Garcia Vazquez Jose Francisco
- Gil Edo Ricardo
- Hidalgo Sanchez Juan Raimundo
- Martin Herranz Ignacio
- Medina De La Chica Miguel
- Mora Ariza Nieves
- Navarro Gascon Fernando
- Rivas Canelas Jose
- Villalba Martin Antonio
- Yubero Lope Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41942 , F 37, S 8, H B 94500, I/A 2611 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado
- Acero Diaz Avelino
- Canedo Balboa Jose Luis
- Cisneros Muller Alejandro
- Del Valle Sanchez Prieto Jose Luis
- Garcia Vazquez Jose Francisco
- Hidalgo Sanchez Juan Raimundo
- Martin Herranz Ignacio
- Medina De La Chica Miguel
- Mora Ariza Nieves
- Navarro Gascon Fernando
- Rivas Canelas Jose
- Roura Portillo Joaquin
- Villalba Martin Antonio
- Yubero Lope Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41942 , F 37, S 8, H B 94500, I/A 2611 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-08
VER MAS ACTOS
Información de MEDINA DE LA CHICA MIGUEL
Mostramos los datos de MEDINA DE LA CHICA MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA DE LA CHICA MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos