VILLALBA MARTIN ANTONIO
Informe ejecutivo de VILLALBA MARTIN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VILLALBA MARTIN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIVERSIMAX CEE SL | Administrador Unico | 12/09/2024 | |
CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO SA | Apoderado | 04/12/2020 | |
CONSERVACION ASFALTO Y CONSTRUCCION SA | Apoderado | 28/10/2020 | |
ALTHENIA SL | Apoderado | 27/10/2020 | |
CONSERVACION ASFALTO Y CONSTRUCCION SA | Apoderado | 14/06/2018 | |
ARDALE'S PIZZAS SL | Administrador Unico | 22/11/2012 | |
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado | 12/08/2010 |
VINCULACIONES DE VILLALBA MARTIN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLALBA MARTIN ANTONIO
Empresa: DIVERSIMAX CEE SL
Administrador Unico
- Villalba Martin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA184064, I/A 1 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-29
Empresa: SERVICIOS URBANOS DE MALAGA SA
Consejero
Presidente
Representante
- Cifuentes Santiago Francisco Jose
- Ramirez Ledesma Manuel
- Villalba Martin Antonio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40365 , F 160, S 8, H M 280429, I/A 14 (27/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-28
Empresa: SERVICIOS URBANOS DE MALAGA SA
Representante
- Villalba Martin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40365 , F 160, S 8, H M 280429, I/A 13 (03/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-28
Apoderado
- Villalba Martin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24573 , F 94, S 8, H M 318186, I/A 157 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Apoderado
- Villalba Martin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5974, L 4881, F 60, S 8, H MA 8098, I/A 146 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-29
Empresa: ALTHENIA SL
Apoderado
- Villalba Martin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5826, L 4733, F 135, S 8, H MA 64087, I/A 84 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-29
Apoderado
- Villalba Martin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24573 , F 91, S 8, H M 318186, I/A 149 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
Apoderado Solidario
- Villalba Martin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4812, L 3720, F 183, S 8, H MA 8098, I/A 139 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-29
Apoderado
- Villalba Martin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24573 , F 86, S 8, H M 318186, I/A 143 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-28
Apoderado
- Villalba Martin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4812, L 3720, F 180, S 8, H MA 8098, I/A 133 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-29
VER MAS ACTOS
Información de VILLALBA MARTIN ANTONIO
Mostramos los datos de VILLALBA MARTIN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLALBA MARTIN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos