MARQUES FALGUERAS MIGUEL
Informe ejecutivo de MARQUES FALGUERAS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE MARQUES FALGUERAS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/10/2022 | |
CUATRO SUERTES GOLF HOLE SL | Administrador Concursal | 23/01/2018 | |
CENTRO-SUR MOLLINA SA | Administrador Concursal | 07/02/2012 |
VINCULACIONES DE MARQUES FALGUERAS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUES FALGUERAS MIGUEL
Empresa: DRABA SL
Fase del concurso
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MALAGA
Número:2
Juez / Ponente:MARIA DEL ROCIO MARINA COLL
Fecha de Resolución:21/09/2017
Número Procedimiento Concursal:626/2017
Datos Registrales:
Tomo:
5435
Libro:
4342
Folio:
166
Hoja:
8-8434
Inscripción:
17
Fecha Inscripción24/04/2023
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5435, L 4342, F 166, S 8, H MA 8434, I/A 17 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-29
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Artesero Bautista Oscar
- Bello Ferreiro Maria-margarita
- Bossa Bueso Jordi
- De La Plaza Gomez Alberto
- Enseñat Berea Juan Antonio
- Fonseca Gallardo Manuel
- Franquesa Soler Jordi
- Garcia Aldaya Aitor
- Garcia Marc Silvia
- Hidalgo Salas Luciano
- Jodra Sanz Tomas
- Lobo Dols Sergio
- Madrazo Salas Jose Antonio
- Marques Falgueras Miguel
- Medina De La Chica Miguel
- Muriel Yelamos Angel
- Navarro Ezquerra Ana Maria
- Reinaldo Garcia Juan Jose
- Rodriguez Donnelly Jaime
- Rojo Gonzalez Jesus
- Sanjose Miquel Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48146 , F 142, S 8, H B 94500, I/A 4001 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-08
Empresa: CENTRO LOGISTICO DE ANTEQUERA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CENTRO LOGISTICO DE ANTEQUERA SL
Nif:B92250281
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Marques Falgueras Miguel
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MALAGA
Juez / Ponente:MARIA JESUS DEL PILAR MARQUEZ
Fecha de Resolución:11/12/2018
Número Procedimiento Concursal:945/2013
Datos Registrales:
Tomo:
2821
Libro:
1734
Folio:
69
Hoja:
8-49792
Inscripción:
7
Fecha Inscripción15/09/2022
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821, L 1734, F 69, S 8, H MA 49792, I/A 7 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-184-29
Empresa: B-PLUS VILLAS ESPAÑA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:B-PLUS VILLAS ESPAÑA SA
Nif:A92200096
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Marques Falgueras Miguel
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE MALAGA
Juez / Ponente:
Fecha de Resolución:05/10/2005
Número Procedimiento Concursal:248/2005
Datos Registrales:
Tomo:
2709
Libro:
1622
Folio:
96
Hoja:
8-46688
Inscripción:
9
Fecha Inscripción13/04/2021
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709, L 1622, F 96, S 8, H MA 46688, I/A 9 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-29
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL VERA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO EMPRESARIAL VERA SL
Nif:B92807452
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Marques Falgueras Miguel
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MALAGA
Número:1
Juez / Ponente:JUAN JOSE VIVAS GONZALEZ
Fecha de Resolución:03/01/2018
Número Procedimiento Concursal:774/2017
Datos Registrales:
Tomo:
4216
Libro:
3126
Folio:
140
Hoja:
8-88883
Inscripción:
17
Fecha Inscripción21/01/2021
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4216, L 3126, F 140, S 8, H MA 88883, I/A 17 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-29
Empresa: CENTRO LOGISTICO DE ANTEQUERA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CENTRO LOGISTICO DE ANTEQUERA SL
Nif:B92250281
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Marques Falgueras Miguel
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MALAGA
Juez / Ponente:MARIA JESUS DEL PILAR MARQUEZ
Fecha de Resolución:11/12/2018
Número Procedimiento Concursal:945/2013
Datos Registrales:
Tomo:
2821
Libro:
1734
Folio:
68
Hoja:
8-49792
Inscripción:
6
Fecha Inscripción13/03/2019
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821, L 1734, F 68, S 8, H MA 49792, I/A 6 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-29
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL VERA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO EMPRESARIAL VERA SL
Nif:B92807452
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Marques Falgueras Miguel
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MALAGA
Número:1
Juez / Ponente:JUAN JOSE VIVAS GONZALEZ
Fecha de Resolución:03/01/2018
Número Procedimiento Concursal:774/2017
Datos Registrales:
Tomo:
4216
Libro:
3126
Folio:
139
Hoja:
8-88883
Inscripción:
15
Fecha Inscripción22/02/2018
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4216, L 3126, F 139, S 8, H MA 88883, I/A 15 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-29
Empresa: CUATRO SUERTES GOLF HOLE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CUATRO SUERTES GOLF HOLE SL
Nif:B92356385
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Marques Falgueras Miguel
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MALAGA
Número:2
Juez / Ponente:AMANDA COHEN BENCHETRIT
Fecha de Resolución:07/11/2016
Número Procedimiento Concursal:587/2016
Datos Registrales:
Tomo:
3077
Libro:
1990
Folio:
41
Hoja:
8-56908
Inscripción:
5
Fecha Inscripción23/01/2018
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3077, L 1990, F 41, S 8, H MA 56908, I/A 5 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-29
Empresa: DRABA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DRABA SL
Nif:B29070307
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Muñoz Jimenez Jose Maria Muñoz Jimenez Jose Maria Marques Falgueras Miguel Marques Falgueras Miguel
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MALAGA
Número:2
Juez / Ponente:MARIA DEL ROCIO MARINA COLL
Fecha de Resolución:21/09/2017
Número Procedimiento Concursal:626/2017
Datos Registrales:
Tomo:
5435
Libro:
4342
Folio:
165
Hoja:
8-8434
Inscripción:
A
Fecha Inscripción20/10/2017
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5435, L 4342, F 165, S 8, H MA 8434, I/A A (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-29
Empresa: LAS LOMAS DEL GUADALMINA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LAS LOMAS DEL GUADALMINA SA
Nif:A92148493
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Marques Falgueras Miguel
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MALAGA
Número:1
Juez / Ponente:ENRIQUE SANJUAN Y MUÑOZ
Fecha de Resolución:24/03/2009
Número Procedimiento Concursal:353/2009
Datos Registrales:
Tomo:
4449
Libro:
3358
Folio:
184
Hoja:
8-44785
Inscripción:
16
Fecha Inscripción30/05/2017
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4449, L 3358, F 184, S 8, H MA 44785, I/A 16 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-29
VER MAS ACTOS
Información de MARQUES FALGUERAS MIGUEL
Mostramos los datos de MARQUES FALGUERAS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUES FALGUERAS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos