MCCABE SHAUN STEPHEN
Informe ejecutivo de MCCABE SHAUN STEPHEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MCCABE SHAUN STEPHEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMAZON SPAIN SERVICES SL | Consejero | 20/01/2011 | 10/01/2013 |
AMAZON SPAIN SERVICES SL | Consejero Delegado Solidario | 27/01/2011 | 10/01/2013 |
AMAZON SPAIN FULFILLMENT SL | Administrador Unico | 26/04/2011 | 29/08/2012 |
VINCULACIONES DE MCCABE SHAUN STEPHEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MCCABE SHAUN STEPHEN
Empresa: BUY VIP SL
Consejero Delegado Solidario
- Broussard Eric Laurent
- Gehlin Eva Charlotte
- Greeley Gregory William
- Mccabe Shaun Stephen
Consejero
- Broussard Eric Laurent
- Gehlin Eva Charlotte
- Greeley Gregory William
- Mccabe Shaun Stephen
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30397 , F 177, S 8, H M 401234, I/A 44 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Administrador Unico
- Mccabe Shaun Stephen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28557 , F 210, S 8, H M 226000, I/A 16 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-28
Empresa: AMAZON COM SPAIN SL
Administrador Unico
- Mccabe Shaun Stephen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28557 , F 206, S 8, H M 226000, I/A 10 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-28
Empresa: BUY VIP SL
Consejero Delegado Solidario
- Broussard Eric Laurent
- Gehlin Eva Charlotte
- Greeley Gregory William
- Mccabe Shaun Stephen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25257 , F 224, S 8, H M 401234, I/A 25 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-28
Empresa: BUY VIP SL
Consejero
- Mccabe Shaun Stephen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25257 , F 224, S 8, H M 401234, I/A 24 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-28
Información de MCCABE SHAUN STEPHEN
Mostramos los datos de MCCABE SHAUN STEPHEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MCCABE SHAUN STEPHEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos