GREELEY GREGORY WILLIAM
Informe ejecutivo de GREELEY GREGORY WILLIAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GREELEY GREGORY WILLIAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMAZON DATA SERVICES SPAIN SL | Apoderado Solidario | 07/03/2012 | 18/09/2014 |
AMAZON SPAIN FULFILLMENT SL | Apoderado | 12/12/2013 | |
AMAZON SPAIN SERVICES SL | Presidente | 30/11/2010 | 10/01/2013 |
AMAZON SPAIN SERVICES SL | Consejero | 30/11/2010 | 10/01/2013 |
AMAZON SPAIN SERVICES SL | Consejero Delegado Solidario | 27/01/2011 | 10/01/2013 |
VINCULACIONES DE GREELEY GREGORY WILLIAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GREELEY GREGORY WILLIAM
Empresa: A100 ROW DATA SERVICES SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Bharatia Tushar Pravinkumar
- Canant Jason Russell
- Gandikota Swaroop
- Greeley Gregory William
- Hiltbrunner Andres Alfredo
- Jarvinen Mia Mari Susanna
- Macdonald Curran John
- Mcentegart Paul
- Patterson Sean Ernie
- Slater Taylor Tawni
- Van Der Walt Nicola Clare
- Verwaaijen-kalsbeek Annemarie Sandrina
- Yin Danjie Hebei
- Zumwalt Kurt Harold
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29509 , F 182, S 8, H M 531067, I/A 16 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-28
Empresa: AMAZON SPAIN FULFILLMENT SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Gordon Joanne Sarah
- Greeley Gregory William
- Hiltbrunner Andres Alfredo
- Hunt Richard Daniel
- Jarvinen Mia Mari Susanna
- Kapoor Jaswinder
- Macdonald Curran John
- Mcentegart Paul
- Patterson Sean Ernie
- Russell Canant Jason
- Shaw Brauer Nathan
- Slater Taylor Tawni
- Steele Simon
- Van Der Walt Nicola Clare
- Verwaaijen-kalsbeek Annemarie Sandrina
- Yin Danjie Hebei
- Zumwalt Kurt H
- Zumwalt Kurt H
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28557 , F 214, S 8, H M 226000, I/A 23 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-28
Empresa: BUY VIP SL
Consejero Delegado Solidario
- Broussard Eric Laurent
- Gehlin Eva Charlotte
- Greeley Gregory William
- Mccabe Shaun Stephen
Consejero
- Broussard Eric Laurent
- Gehlin Eva Charlotte
- Greeley Gregory William
- Mccabe Shaun Stephen
Presidente
- Greeley Gregory William
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30397 , F 177, S 8, H M 401234, I/A 44 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Empresa: A100 ROW DATA SERVICES SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Bharatia Tushar Pravinkumar
- Canant Jason Russell
- Gandikota Swaroop
- Greeley Gregory William
- Hiltbrunner Andres Alfredo
- Isaacs Kimberly Anne
- Jarvinen Mia Mari Susanna
- Kishporski Mario Klaus
- Ljungqvist Carl Adam
- Macdonald Curran John
- Mcentegart Paul
- Patterson Sean Ernie
- Slater Taylor Tawni
- Van Der Walt Nicola Clare
- Verwaaijen-kalsbeek Annemarie Sandrina
- Wetzel Karen Lee
- Yin Danjie Hebei
- Zumwalt Kurt Harold
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29509 , F 22, S 8, H M 531067, I/A 3 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-28
Empresa: BUY VIP SL
Consejero Delegado Solidario
- Broussard Eric Laurent
- Gehlin Eva Charlotte
- Greeley Gregory William
- Mccabe Shaun Stephen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25257 , F 224, S 8, H M 401234, I/A 25 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-28
Empresa: BUY VIP SL
Consejero
- Broussard Eric Laurent
- Gehlin Eva Charlotte
- Greeley Gregory William
Presidente
- Greeley Gregory William
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25257 , F 220, S 8, H M 401234, I/A 23 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-28
Información de GREELEY GREGORY WILLIAM
Mostramos los datos de GREELEY GREGORY WILLIAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GREELEY GREGORY WILLIAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos