BROUSSARD ERIC LAURENT
Informe ejecutivo de BROUSSARD ERIC LAURENT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BROUSSARD ERIC LAURENT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMAZON SPAIN SERVICES SL | Consejero | 30/11/2010 | 10/01/2013 |
AMAZON SPAIN SERVICES SL | Consejero Delegado Solidario | 27/01/2011 | 10/01/2013 |
VINCULACIONES DE BROUSSARD ERIC LAURENT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BROUSSARD ERIC LAURENT
Empresa: BUY VIP SL
Consejero Delegado Solidario
- Broussard Eric Laurent
- Gehlin Eva Charlotte
- Greeley Gregory William
- Mccabe Shaun Stephen
Consejero
- Broussard Eric Laurent
- Gehlin Eva Charlotte
- Greeley Gregory William
- Mccabe Shaun Stephen
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30397 , F 177, S 8, H M 401234, I/A 44 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Empresa: BUY VIP SL
Consejero Delegado Solidario
- Broussard Eric Laurent
- Gehlin Eva Charlotte
- Greeley Gregory William
- Mccabe Shaun Stephen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25257 , F 224, S 8, H M 401234, I/A 25 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-28
Empresa: BUY VIP SL
Consejero
- Broussard Eric Laurent
- Gehlin Eva Charlotte
- Greeley Gregory William
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25257 , F 220, S 8, H M 401234, I/A 23 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-28
Información de BROUSSARD ERIC LAURENT
Mostramos los datos de BROUSSARD ERIC LAURENT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BROUSSARD ERIC LAURENT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos