MCBRIDE CHRISTIAN
Informe ejecutivo de MCBRIDE CHRISTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MCBRIDE CHRISTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENUINE SOLUTIONS EUROPE SL | Consejero | 10/07/2017 | |
GENUINE SOLUTIONS EUROPE SL | Presidente | 10/07/2017 | |
GENUINE SOLUTIONS EUROPE SL | Apoderado | 05/01/2016 | |
GENUINE SOLUTIONS EUROPE SL | Apoderado Mancomunado | 18/05/2015 | |
GENUINE SOLUTIONS EUROPE SL | Apoderado | 14/10/2013 |
VINCULACIONES DE MCBRIDE CHRISTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MCBRIDE CHRISTIAN
Empresa: GENUINE SOLUTIONS EUROPE SL
Presidente
- Mcbride Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31281 , F 212, S 8, H M 563056, I/A 8 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-28
Empresa: GENUINE SOLUTIONS EUROPE SL
Consejero
- Bhavnesh Majithia
- Lopez Pacual Javier
- Mcbride Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31281 , F 210, S 8, H M 563056, I/A 7 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-28
Empresa: GENUINE SOLUTIONS EUROPE SL
Consejero
- Bhavnesh Majithia
- Lopez Pascual Javier
- Mcbride Christian
Presidente
- Mcbride Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31281 , F 210, S 8, H M 563056, I/A 7 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-28
Empresa: GENUINE SOLUTIONS EUROPE SL
Apoderado
- Bhavnesh Majithia
- Mcbride Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31281 , F 210, S 8, H M 563056, I/A 6 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Empresa: GENUINE SOLUTIONS EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Lopez Pascual Javier
- Mcbride Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31281 , F 209, S 8, H M 563056, I/A 4 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-28
Empresa: GENUINE SOLUTIONS EUROPE SL
Apoderado
Presidente
- Mcbride Christian
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31281 , F 208, S 8, H M 563056, I/A 2 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-28
Empresa: GENUINE SOLUTIONS EUROPE SL
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31281 , F 206, S 8, H M 563056, I/A 1 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-28
Información de MCBRIDE CHRISTIAN
Mostramos los datos de MCBRIDE CHRISTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MCBRIDE CHRISTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos