LOPEZ PASCUAL JAVIER
Informe ejecutivo de LOPEZ PASCUAL JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ PASCUAL JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENUINE SOLUTIONS EUROPE SL | Apoderado Mancomunado | 18/05/2015 |
VINCULACIONES DE LOPEZ PASCUAL JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ PASCUAL JAVIER
Empresa: GENUINE SOLUTIONS EUROPE SL
Consejero
- Bhavnesh Majithia
- Lopez Pascual Javier
- Mcbride Christian
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31281 , F 210, S 8, H M 563056, I/A 7 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-28
Empresa: LAS CUBANAS 2004 SL
Administrador Solidario
- Garcia Arteaga Jose Alberto
- Garcia Arteaga Mikel Gozton
- Lopez Pascual Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 575 , F 159, S 8, H LO 9575, I/A 4 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-26
Empresa: GENUINE SOLUTIONS EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Lopez Pascual Javier
- Mcbride Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31281 , F 209, S 8, H M 563056, I/A 4 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-28
Empresa: GENUINE SOLUTIONS EUROPE SL
Apoderado
- Lopez Pascual Javier
- Mac Farlane Frase Ewan William
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31281 , F 209, S 8, H M 563056, I/A 4 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-28
Empresa: GENUINE SOLUTIONS EUROPE SL
Apoderado
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31281 , F 208, S 8, H M 563056, I/A 2 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-28
Empresa: GENUINE SOLUTIONS EUROPE SL
Consejero
- Bhavnesh Majithia
- Lopez Pascual Javier
- Mac Farlane Frase Ewan William
- Mcbride Christian
- Rieupeyrouxr Helen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31281 , F 206, S 8, H M 563056, I/A 1 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-28
Información de LOPEZ PASCUAL JAVIER
Mostramos los datos de LOPEZ PASCUAL JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ PASCUAL JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos