BHAVNESH MAJITHIA
Informe ejecutivo de BHAVNESH MAJITHIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BHAVNESH MAJITHIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENUINE SOLUTIONS EUROPE SL | Consejero | 10/07/2017 | |
GENUINE SOLUTIONS EUROPE SL | Apoderado | 05/01/2016 | |
GENUINE SOLUTIONS EUROPE SL | Apoderado | 14/10/2013 |
VINCULACIONES DE BHAVNESH MAJITHIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BHAVNESH MAJITHIA
Empresa: GENUINE SOLUTIONS EUROPE SL
Consejero
- Bhavnesh Majithia
- Lopez Pacual Javier
- Mcbride Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31281 , F 210, S 8, H M 563056, I/A 7 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-28
Empresa: GENUINE SOLUTIONS EUROPE SL
Consejero
- Bhavnesh Majithia
- Lopez Pascual Javier
- Mcbride Christian
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31281 , F 210, S 8, H M 563056, I/A 7 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-28
Empresa: GENUINE SOLUTIONS EUROPE SL
Apoderado
- Bhavnesh Majithia
- Mcbride Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31281 , F 210, S 8, H M 563056, I/A 6 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Empresa: GENUINE SOLUTIONS EUROPE SL
Apoderado
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31281 , F 208, S 8, H M 563056, I/A 2 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-28
Empresa: GENUINE SOLUTIONS EUROPE SL
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31281 , F 206, S 8, H M 563056, I/A 1 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-28
Información de BHAVNESH MAJITHIA
Mostramos los datos de BHAVNESH MAJITHIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BHAVNESH MAJITHIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos