MAZA DIAZ JUAN JOSE
Informe ejecutivo de MAZA DIAZ JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MAZA DIAZ JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DRINK & FUN SL | Secretario | 06/11/2013 | 15/12/2015 |
DRINK & FUN SL | Consejero Delegado | 06/11/2013 | 15/12/2015 |
DRINK & FUN SL | Consejero | 06/11/2013 | 15/12/2015 |
MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES SA | Apoderado | 25/06/2012 | 21/01/2014 |
VINCULACIONES DE MAZA DIAZ JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAZA DIAZ JUAN JOSE
Empresa: DRINK & FUN SL
Consejero Delegado
- Maza Diaz Juan Jose
Consejero
- Maza Diaz Juan Jose
- Vedia Gonzalez Victoriano-jose
Secretario
- Maza Diaz Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 82, S 8, H GR 43860, I/A 4 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-18
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bartres Graupera Jose Maria
- Clariana Martinez Carmen
- Ferreira Beunza Susana
- Fontanet Tena Violante
- Garcia Martos Jose Andres
- Leiros Rodriguez Elda
- Maza Diaz Juan Jose
- Ozaeta Tamayo Fernando Jose Maria
- Pujol Pons Marcos
- Rebollo Gonzalez Raul
- Riba Garcia Juan Miguel
- Rodriguez Ortiz Dunia Adriana
- Ruiz Ulecia Pilar
- Sanchez Barroso Monica
- Varela Matute Elejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31576 , F 137, S 8, H M 52461, I/A 519 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-28
Empresa: DRINK & FUN SL
Consejero Delegado
- Maza Diaz Juan Jose
Consejero
- Jimenez Moro Francisco
- Maza Diaz Juan Jose
- Praena Montilla Jose Ignacio
- Vedia Gonzalez Victoriano-jose
Presidente
Secretario
- Maza Diaz Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 81, S 8, H GR 43860, I/A 1 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-18
Apoderado
- Aguilar Cisneros Francisca
- Alfaro Salado Ines Maria
- Almagro Albaladejo Pedro
- Almagro Garcia Maria Jose
- AVENTADOR SL
- Bernabeu Perez Cesar
- Briones Barbadillo Maria Misericordia
- Cañizares Alonso Javier
- Duarte Martinez Pedro
- Esteve Cubel Carmen
- Fernandez-viñes Casao Begoña
- Garcia Garcia Vanesa
- Herrara Martinez Susana
- Hospitaleche Juan Manuel
- Jaramillo Martin Francisco Jose
- Lopez Ferrer Maria Jose
- Lopez Garcia Miriam
- Martinez Balboa Jorge
- Martinez Gonzalvez David
- Maza Diaz Juan Jose
- Moreno Plantada Javier
- MORGACE SOCIEDAD DE AGENCIA DE SEGUROS SL
- Navarro Saavedra Romualdo
- Novellon Andres Ricardo
- Olmo Acosta Jaime
- Pallares Gomez Manuel
- Palmero Romero Jose Diego
- Perez Moro Juan Alberto
- Pitarch Romera Cristina
- Portillo Rubio Amalia Del Mar
- Rincon Perez Helena
- Rivera Deltell Alfonso
- Rodriguez Borruego Francisco Jose
- Sanchez Garcia Daniel
- Sanchez Garcia David
- Serrano Paredes Alexander
- Toledo Bermudez Juan Carlos
- Valdivia Rayo Jose
- Valencia Espejo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28124 , F 86, S 8, H M 52461, I/A 436 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Información de MAZA DIAZ JUAN JOSE
Mostramos los datos de MAZA DIAZ JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAZA DIAZ JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos