VEDIA GONZALEZ VICTORIANO-JOSE
Informe ejecutivo de VEDIA GONZALEZ VICTORIANO-JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VEDIA GONZALEZ VICTORIANO-JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PITA CAPITAL SRL | Socio Unico | 08/07/2021 | |
PITA CAPITAL SRL | Administrador Unico | 08/07/2021 | |
VICTOR VEDIA CONSULTORIA & ASOCIADOS SRL | Socio Unico | 18/07/2019 | |
VICTOR VEDIA CONSULTORIA & ASOCIADOS SRL | Administrador Unico | 18/07/2019 | |
MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES SA | Apoderado Solidario | 24/08/2015 | |
SOLVEMA INVERSIONES SL | Socio Unico | 16/06/2011 | |
SOLVEMA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 16/06/2011 | |
SOLVEMA GESTIONES SL | Administrador Unico | 01/06/2010 | |
SOLVEMA GESTIONES SL | Apoderado | 09/11/2009 |
VINCULACIONES DE VEDIA GONZALEZ VICTORIANO-JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEDIA GONZALEZ VICTORIANO-JOSE
Empresa: PITA CAPITAL SRL
Administrador Unico
- Vedia Gonzalez Victoriano-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1767 , F 202, S 8, H GR 56068, I/A 1 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-18
Empresa: PITA CAPITAL SRL
Socio Único
- Vedia Gonzalez Victoriano-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1767 , F 202, S 8, H GR 56068, I/A 1 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-18
Administrador Unico
- Vedia Gonzalez Victoriano-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 62, S 8, H GR 53486, I/A 1 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-142-18
Socio Único
- Vedia Gonzalez Victoriano-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 62, S 8, H GR 53486, I/A 1 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-142-18
Empresa: SEGUROS SOLVEMA SL
Administrador Unico
- Vedia Gonzalez Victoriano-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1406 , F 42, S 8, H GR 38836, I/A 2 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-18
Empresa: DRINK & FUN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 82, S 8, H GR 43860, I/A 4 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-18
Apoderado Solidario
- Alacreu Dasi Joaquim
- Alberola Abellan Jose Pascual
- Almazan Gonzalez Hilario
- Alonso Garcia Pablo
- Antonio Lopez Lopez
- Astorga Medrano Francisco
- Barba Lopez Engracia
- Barbero Pujadas Alicia
- Bartomeu Perucha Jose Carlos
- Basso Bengoechea Javier
- Blanco Adan Esther
- Boelle Nuñez Sonia
- Bononad Gresa M&. Eugenia
- Candel Finazzo Alexandra
- Cano Molina Olga
- Carreras Castro Maria Lourdes
- Casado Avila Maria-del-carmen
- Casas Fandos Jose Antonio
- Castello Viñas Begoña
- Cester Sauras Alberto
- Cordian Doru-florin
- Cordon Casais Maria Cristina
- Cozar Catalan Jose Roberto
- De La Loma Jimenez Olga
- Fauro Alonso David
- Fenollosa Esteve Jordi-jaume
- Fernandez Ibañez Pablo
- Fernandez Sarceda Manuel
- FORJADOS ORGUES SL
- Fuentes Fernandez Jose Manuel
- Fuentes Palau Ana
- Galan Berlana Cristina
- Gallego Guillen Laura Maria
- Ganuza Zabalegui Beatriz
- Garcia Orenes Carlos Alberto
- Garrido Carrasco Maria Rosario
- Gil Romero Miguel
- Gonzalez Gotor Manuel
- Guirado Almecija Jose- Maria
- Gutierrez Del Solar Lamar Ana Maria
- Hernando Del Canto Andres
- Jaen Perez Ruth Mercedes
- Lamas Carral Antonio
- Lopez Lopez Rafael
- Macias Lopez Lucrecia
- Manteca Rodriguez Jose-maria
- Martinez Jimenez Maria-luz
- Martinez Molina Manuel
- Martinez Tomas Cristobal-santiago
- Mateo Cabrera Yasmina Del Pino
- Mendiola Palacios Luis
- Menendez Casal Paula
- Miro Echevarne Manuel
- Mora Rodriguez Jose-maria
- Pedreira Teijeiro Maria Carmen
- Perez Lobo Pablo
- Perez Lopez Manuel-angel
- Perez Santos Mario
- Pizarro Soto Pablo
- Plana Gonzalez Patricia
- Ramirez Perez Juan-luis
- Rivilla Contreras Violeta Concepcion
- Rodriguez Ortiz De Salazar Monica
- Roldan Bejar Juan-carlos
- Roman Pires Jose Rafael
- Roquet Arboix Guillem
- Rosete Cuervo Barbara
- Sanchez Curto Maria-isabel
- Sanchez Gimenez Miriam
- Sempere Granados Francisco Jose
- Serrano Mañas Samuel
- Soler Perez Jorge
- Soriano Clot Francesc
- Sorribas Salas Luis
- Valero Martinez Celia
- Vedia Gonzalez Victoriano-jose
- Villanueva Martin-consuegra Francisco
- Villar Garcia Jose-luis
- Vinuesa Jimenez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31576 , F 191, S 8, H M 52461, I/A 575 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
Empresa: LAGUNA DE VACARES SL
Administrador Unico
- Vedia Gonzalez Victoriano-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383 , F 193, S 8, H GR 37819, I/A 2 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-18
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Artero Roca Silvia Del Mar
- Combarros Iglesias Carlos Alberto
- Dominguez Albiac Cecilia
- Fernandez Diaz Xavier
- Fuentes Fernandez Jose Manuel
- Ibañez Medina Aitor
- Labarta Calderon Jose Manuel
- Lopez Gonzalez Raul
- Lopez Gutierrez David
- Marco Vicent Carlos
- Navarro Illescas Angel Luis
- Pachon Calderon Ramon
- Sanchez Barco Raquel
- Sanchez Gallardo Carmen
- Sanchez Herrera Susin Teresa
- Vedia Gonzalez Victoriano-jose
- Ventura Paniagua Virginia
Apoderado
- Arque Perez Isidre
- Borras Solsona Josep Ramo
- Cornejo Jimenez Susana
- De Pablos Moreno Jose Ramon
- Diaz Vazquez Maria Mercedes
- Fernandez Antoli Francisca
- Fuentes Cardiel Carlos
- Gabas Ruiz Esmeralda
- Garces Lopez Diego
- Garcia Camacho Joaquin
- Garcia Martinez Pilar
- Garcia Planas Marcelo
- GESTION Y SEGUROS JADRAQUE SL
- Gonzalez Alvarez Sergio
- Guell Seuva Alert
- Hevia Suarez Luis Jose
- Jimenez Lopez David
- Lopez Jimenez Julio
- Maillo Gutierrez Jaime
- Martin Souto Manuel
- Martin Torres Ferran
- Massot Cristino Gustavo
- Perez Rodriguez Alberto
- Perez Salgado Sergio
- Piñuela Garcia Alvaro
- Reig Gallego Victor
- Rodriguez Monge Javier
- Ruiz Lopez Jose Carlos
- Suanzes Fernandez De Salamanca Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31576 , F 175, S 8, H M 52461, I/A 560 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-28
Empresa: CASABLANCA OCIO Y DIVERSION SL
Administrador Mancomunado
- Bailon Ceballos Jose Antonio
- Balderas Morales Alberto
- Vedia Gonzalez Victoriano-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 21, S 8, H GR 38928, I/A 5 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-18
VER MAS ACTOS
Información de VEDIA GONZALEZ VICTORIANO-JOSE
Mostramos los datos de VEDIA GONZALEZ VICTORIANO-JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEDIA GONZALEZ VICTORIANO-JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos