MARTINEZ BALBOA JORGE
Informe ejecutivo de MARTINEZ BALBOA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ BALBOA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA HERRADURA MARSAN 2024 SL | Administrador Unico | 29/12/2023 | |
FLUIDELEC INSTAL.LACIONS CATALUNYA SL | Administrador Solidario | 26/07/2018 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ BALBOA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ BALBOA JORGE
Empresa: LA HERRADURA MARSAN 2024 SL
Administrador Unico
- Martinez Balboa Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4628 , F 106, S 8, H A 188778, I/A 1 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-03
Administrador Solidario
- Eslava Rosal Juan
- Martinez Balboa Jorge
- Martinez Blasco Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43143 , F 101, S 8, H B 423870, I/A 3 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-08
Administrador Unico
- Martinez Balboa Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43143 , F 101, S 8, H B 423870, I/A 3 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Bravo Moreno Maria Del Olvido
- Caballero Perez Domingo
- Camacho Bernal Mercedes
- Canales Llobell Dionisio
- Cubillo Mayoral Ignacio Javier
- Etxabe Alonso Oscar
- Garcia Gallego Luis Fernando
- Levante Rodriguez Pilar
- Lujan Cebrian Antonio
- Martinez Perez Juan Manuel
- Maruri Hernaez Jon Imanol
- Peña Fernandez Noelia
- Rosales Fernandez Eduardo Felix
- Rubio Lopez Pedro
Apoderado
- Baeza Sanchez Raquel
- Ballesteros Noro Maria Carmen
- Caldero Puente Maria Luisa
- Camilo Nascimento Claudeth
- Campos Marques Jose Jesus
- Cerezuela Montoya Maria Cristina
- Cotan Sanz Jose Joaquin
- Dominguez Aranda Inmaculada
- Dorta Perez Carlos Luis
- Duran Carneiro Jose Antonio
- Fernandez Macarron Alejandro
- Ferreiro Trigo Alicia
- Figueroa Gomez Yolanda
- Garcia Luquero Jorge
- Garvi Escribado Ramon-andres
- Goitisolo Lezama Sara
- Gomez Asensio Gabriel
- Hernandez Perez Maria Del Mar
- Laborda Castillo Antonio Jose
- Lago Ballesteros Maria Mercedes
- Lekerika Basarte Iñaki
- Lorenzo Gonzalez Rayco
- Martinez Aldao Daniel
- Martinez Balboa Jorge
- Martinez Barra Diego
- Mejias Ramirez Manuel
- Mullor Ortiz Jose Fernando
- Navarro Castellar Maria Teresa
- Pastor Calero Jose Vicente
- Pastor Clerigues Alfonso
- Rincon Perez Helena
- Rivero Coria Luis
- Rodriguez Diaz Elica
- Rueda Agustin Maria Soledad
- Sevillano Leal Julian
- Sirvent Oyuela Jose Angel
- Torregrosa Sanchez Angel Francisco
- Torres Paredes Pablo
- Vazquez Ferreira Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28124 , F 106, S 8, H M 52461, I/A 453 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-28
Apoderado
- Aguilar Cisneros Francisca
- Alfaro Salado Ines Maria
- Almagro Albaladejo Pedro
- Almagro Garcia Maria Jose
- AVENTADOR SL
- Bernabeu Perez Cesar
- Briones Barbadillo Maria Misericordia
- Cañizares Alonso Javier
- Duarte Martinez Pedro
- Esteve Cubel Carmen
- Fernandez-viñes Casao Begoña
- Garcia Garcia Vanesa
- Herrara Martinez Susana
- Hospitaleche Juan Manuel
- Jaramillo Martin Francisco Jose
- Lopez Ferrer Maria Jose
- Lopez Garcia Miriam
- Martinez Balboa Jorge
- Martinez Gonzalvez David
- Maza Diaz Juan Jose
- Moreno Plantada Javier
- MORGACE SOCIEDAD DE AGENCIA DE SEGUROS SL
- Navarro Saavedra Romualdo
- Novellon Andres Ricardo
- Olmo Acosta Jaime
- Pallares Gomez Manuel
- Palmero Romero Jose Diego
- Perez Moro Juan Alberto
- Pitarch Romera Cristina
- Portillo Rubio Amalia Del Mar
- Rincon Perez Helena
- Rivera Deltell Alfonso
- Rodriguez Borruego Francisco Jose
- Sanchez Garcia Daniel
- Sanchez Garcia David
- Serrano Paredes Alexander
- Toledo Bermudez Juan Carlos
- Valdivia Rayo Jose
- Valencia Espejo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28124 , F 86, S 8, H M 52461, I/A 436 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Administrador Unico
- Martinez Balboa Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43143 , F 98, S 8, H B 423870, I/A 1 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-08
Información de MARTINEZ BALBOA JORGE
Mostramos los datos de MARTINEZ BALBOA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ BALBOA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos