MAYOR GRACIANI EVA MARIA
Informe ejecutivo de MAYOR GRACIANI EVA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MAYOR GRACIANI EVA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA | Apoderado | 28/10/2020 | |
GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA | Apoderado | 11/03/2020 | |
GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA | Apoderado | 04/06/2019 | |
HAYA REAL ESTATE SA | Apoderado | 24/11/2014 | |
GESTORIA MONTALVO SLP | Apoderado | 20/05/2011 | |
GESTORIA MONTALVO SLP | Apoderado | 24/03/2009 |
VINCULACIONES DE MAYOR GRACIANI EVA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAYOR GRACIANI EVA MARIA
Empresa: ANDBANK ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alcaide Sibera Enric
- Almansa De Lara Angel
- Amat Dengra Oscar
- Bataller Rincon Juan
- Betalu Ramirez Alejandro
- Camacho Rojo Ana Carmen
- Casajuana Villeta Ivan
- Castellon Villa Antonio
- Cecilia Dominguez Cristina
- Cifre Gonzalez Jorge Juan
- Costabella De Lucas Anais
- Crespo Guijarro Marta
- De Andres Rodriguez Christian
- De Miguel Hernando Santiago
- Del Nogal Avila Raquel
- Del Rey Muñoz Arcadio
- Diaz Martin Samuel
- Docavo Torres Luis
- Fernandez Belmonte Silvia
- Gaña Barrientos Oscar Ovan
- Garcia Gomez Begoña
- Guilera Valles Esther
- Herrero Barrio Fernando Manuel
- Lopez Hernandez Gema
- Majo Espinosa Monica
- Maroto Carpintero Diana
- Martin Rodriguez Manuel
- Martinez Jarque Yolanda
- Masegosa Zaragoza Sara
- Mayor Graciani Eva Maria
- Molina Galera Jorge
- Muñoz Garcia Bernardino
- Murillo Lopez Luis Manuel
- Noguero Trespalle Juan Antonio
- Peña Rodriguez Elisa Lourdes
- Peñuela Calderon Rafael
- Rivas De La Oliva Juan Jose
- Rodriguez Sanchez Maria Lina
- Salinas Badia Oriol
- Salto Romano Mauro Gabriel
- Triguero Lopez Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42076 , F 156, S 8, H M 561208, I/A 112 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-28
Empresa: GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
Apoderado
- Aalcon Chacon Carlos Alberto
- Alcaide Sibera Enric
- Alcaide Sibera Sergio
- Almodovar Perez Isabel
- Alonso Oliveira Nellie
- Alos Villanueva Ana Isabel
- Alvarez Exposito Yeray
- Alvarez Lopez Antonio Jesus
- Alvarez Puga Dario
- Andrades Torrecillas Jose Ignacio
- Andrades Torrecillas Manuel Carlos
- Andres Rodriguez Cristian
- Antuña Menguez Luis
- Aparicio Fernandez Josefa
- Ardila Vaca Juan Luis
- Arrobo Olives Evelyn Adriana
- Bataller Rincon Juan
- Bautista Reina Maria Rosario
- Benzaquen Lamuedra Marina Mercedes
- Berni Perez Juan-carlos
- Berzosa Morcillo Belen
- Blanco Betegon Clara Maria
- Bravo Gonzalez Carmen
- Calderon Rodriguez Fabiola Macarena
- Camacho Rojo Ana Carmen
- Carmona Nieto Borja
- Carrasco Retamosa Ana Victoria
- Carvajal Noriega Jose Manuel
- Casajuana Villeta Ivan
- Casas Liebana Eva
- Castañon Gonzalez Aranzazu
- Cifre Gonzalez Jorge Juan
- Cobos Lopez Maria Gracia
- Coll Sales Pedro
- Contreras Raya Enrique Javier
- Contreras Raya Francisco
- Cordon Pedregosa Javier
- Cortes Ruiz Enoc Salvador
- Cortines Martin Gema Vanessa
- Costa Torres Josefa
- Cruz Versyp Susana
- Cuadros Haro Jose Luis
- De La Piñera Barreras Ignacio
- De Lamo Herrera Yolanda
- De Miguel Hernando Santiago
- De Molina Diaz Isabel
- Del Rey Muñoz Arcadio
- Del Triunfo Perez Enrique
- Delfin Martinez Salazar Jose Luis
- Diaz Gomez Maria Dolores
- Diaz Martin Samuel
- Docavo Torres Luis Antonio
- Dueñas Castaño Javier
- Duro Rey Francisco Javier
- Estaire De La Rosa Cristina
- Farach Sanchez Maria Isabel
- Farach Sanchez Miguel Luis
- Fernandez Belmonte Silvia
- Fernandez Bujarrabal Benzo Javier
- Fernandez Garcia Irene
- Fernandez Jimenez Maria Gemma
- Fernandez-torija Oyon Maria Jose
- Galera De La Torre Carolina
- Galera De La Torre Miguel
- Gaña Barrientos Oscar Ovan
- Garcia Garcia Antonio Jose
- Garcia Gomez Begoña
- Garcia Lacal Maria-elena
- Garcia Martinez Marta Maria
- Gil Muñoz Guadalupe
- Gomez Lopez-barranco Demetrio
- Gomez Manzanares Irene Teresa
- Gomez Ruiz Sheila
- Gongora Delfin Juan Manuel
- Gongora Marin Yulma
- Gonzalez Alfonso Ramon
- Gonzalez-botas Ladron-guevara Jaime Santiago
- Gonzalez Rubio Yolanda
- Guilera Valles Esther
- Gutierrez Galan Maria Teresa
- Gutierrez Garcia David
- Gutierrez Martinez Raul
- Guzman Campelo Ricardo
- Guzman Garcia Maria Carmen
- Hernandez Marin Damaso Alberto
- Herreros Flores Francisco
- Iglesias Vazquez Miriam
- Iñigo Cascales Moises Francisco
- Izquierdo Flores Miguel
- Jimenez Gonzalez Pablo
- Jimenez Moreno Jose Antonio
- Jimenez Sanchez Maria Pilar
- Jimenez Soriano Joaquin
- Lacarra Lopez Cristina
- Lao Muñoz Amparo
- Latorre Bifet Marina
- Lazaro Vergara Marina
- Lazaro Vergara Marina
- Leiro Pena Cristina
- Llano Cachon Jose Carlos
- Llano Fernandez-oruña Natalia
- Llorens Garcia Rosa Margarita
- Lobo Martinez Juan Manuel
- Lobo Peñaranda Fernando Angel
- Lopez Hernandez Gema
- Lopez Macias Marta
- Lopez Mañas Ivan
- Lopez Maraver Maria
- Lovera Osuna Maria Jose
- Lozano Perez Estela
- Macias Moreno Andres Lorenzo
- Maestre Perea Yolanda
- Marin Peidro Lucia
- Maroto Carpintero Diana
- Martin Lahora Jose
- Martin Lopez Vicente
- Martin Rodriguez Manuel
- Martinez Lopez Elvira
- Martinez Montoro Maria Elena
- Mayor Graciani Eva Maria
- Meca Abad Misael
- Melia Piris Juan Lorenzo
- Mendez Alfonso Cristian
- Miranda Losada Maria Fe
- Morales Ambrosio Raquel
- Morales Franco Maria-jose
- Morales Pastor Maria Teresa
- Mosquera Vaamonde Elva
- Muñoz Pascual Francisco Jose
- Muñoz Portillo Saray
- Navarro Bedmar Eva Maria
- Navarro Gonzalez Conde David
- Noguera Rubio Serafin
- Noguero Trespalle Juan Antonio
- Obispo Domenech Francisco
- Oller Lozano Juana Maria
- Ortega Garcia Inmaculada
- Ortiz De Urbina Zubia Sara
- Pando Alvarez Maria Jesus
- Paredes Velazquez Pablo
- Pascual Martin David
- Peña Rodriguez Elisa Lourdes
- Penilla Azcuenaga Rosa Maria
- Pereira Gomez Jose Angel
- Perera Rodriguez Maria Del Carmen
- Perez Cano Maria Luisa
- Perez Romero Cristobal Manuel
- Perez Ruiz Lorena
- Plaza Simon Raul
- Poblaciones Soler Maria Virtudes
- Pocino Moga Jose Maria
- Pulido Lara Jose Antonio
- Ramirez Ramia Ana Maria
- Ramos Vizcaino Elisa
- Rey Bellot Marcelino
- Riera Torres Juan Vicente
- Rivas Morras Beatriz
- Robles Fortepiani Agustin
- Rodriguez Crespo Javier
- Rodriguez Fernandez Borja
- Rodriguez Morante Olga
- Rodriguez Santos Elisabet
- Rodriguez Tirado Juan Pablo
- Rol Barrado Ana Isabel
- Rosales Sanchez Silvia
- Rossi Juan Ruben
- Rubio Perez Maria Isabel
- Rubirola Bejar Albert
- Ruiz Castellanos Luis Carlos
- Ruiz Cuadrado Encarnacion
- Sadornil Magdaleno David
- Salguerio Fernandez Sandra
- Salido Pulido Jose Maria
- Salto Romano Mauro Gabriel
- Sanchez Medina Narciso
- Sanchez Montes Jose Angel
- Santamaria Plaza Ricardo
- Sañudo Viadero Borja
- Sanz Barquero Carlos Antonio
- Serrano Perez Cristina
- Serrano Ramos David
- Serres Gonzalez De Linares Santiago
- Serres Soler Merce
- Sevillano Roman Maria Victoria
- Simo Mulet Josefa
- Soblechero Flandez Marta
- Soria Loarte Virginia
- Soriano Bonet Jordi
- Triguero Lopez Eva
- Ubeda Cruz Carlos Alberto
- Ubilla Garcia Estibaliz
- Urbano Romero Lorena
- Valle Sanchez Maria Esther
- Vera Jimenez Virginia
- Vidal Costa Beatriz
- Villalobos Riola Maria
- Villarroel Guevara Paula Susana
- Villen Jimenez Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40861 , F 11, S 8, H M 29666, I/A 1116 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
Empresa: GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
Apoderado
- Alas Guillen Jesus Ignacio
- Andres Rodriguez Cristian
- Aparicio Albendea Jesus
- Avellana Escartin Maria Cinta
- Benzaquen Lamuedra Marina Mercedes
- Blanco Betegon Clara Maria
- Boned Cor Amanda
- Casajuana Villeta Ivan
- Cifre Gonzalez Jorge Juan
- De Miguel Hernando Santiago
- Del Nogal Avila Raquel
- Diago Flores Beatriz
- Diaz Martin Samuel
- Docavo Torres Luis Antonio
- Dueñas Castaño Javier
- Fernandez Narvaez Andrea
- Ferra Guillen Gemma Isabel
- Galindo Perez Antonio
- Garcia Gomez Begoña
- Gonzalez Rubio Yolanda
- Gracia Galan Carlos Alberto
- Jaime Uriarte Muerza
- Lobo Martinez Juan Manuel
- Lobo Peñaranda Fernando Angel
- Lopez Maraver Maria
- Malo Latorre Laura Pilar
- Maroto Carpintero Diana
- Martin Rodriguez Manuel
- Martinez Zubiri Laura
- Masegosa Zaragoza Sara
- Mata Moret Maria Isabel
- Mayor Graciani Eva Maria
- Nevot Solano Jose Ignacio
- Noguero Trespalle Juan Antonio
- Ortega Gonzalez Milagros
- Plaza Simon Raul
- Pulido Lara Jose Antonio
- Puntos Armengol Lourdes
- Rossi Juan Ruben
- Sanchez Alvarez Andres
- Sanchez Alvarez Ruben
- Sanz Barquero Carlos Antonio
- Soblechero Flandez Marta
- Triguero Lopez Eva
- Urzainqui Ripa Miren Iosune
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38484 , F 135, S 8, H M 29666, I/A 1029 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-28
Empresa: ANDBANK ESPAÑA SA
Apoderado
- Alcaide Sibera Enric
- Almansa De Lara Angel
- Amat Dengra Oscar
- Bataller Rincon Juan
- Calvet San Jose Jordi
- Camacho Rojo Ana Carmen
- Casajuana Villeta Ivan
- Castellon Villa Antonio
- Cecilia Dominguez Cristina
- Cifre Gonzalez Jorge Juan
- Costabella De Lucas Anais
- Crespo Guijarro Marta
- De Andres Rodriguez Christian
- De Miguel Hernando Santiago
- Del Nogal Avila Raquel
- Del Rey Muñoz Arcadio
- Diaz Martin Samuel
- Docavo Torres Luis
- Fernandez Belmonte Silvia
- Gaña Barrientos Oscar Ovan
- Garcia Gomez Begoña
- Guilera Valles Esther
- Herrero Barrio Fernando Manuel
- Lopez Hernandez Gema
- Majo Espinosa Monica
- Maroto Carpintero Diana
- Martin Rodriguez Manuel
- Martinez Jarque Yolanda
- Masegosa Zaragoza Sara
- Mayor Graciani Eva Maria
- Molina Galera Jorge
- Muñoz Garcia Bernardino
- Murillo Lopez Luis Manuel
- Noguero Trespalle Juan Antonio
- Peña Rodriguez Elisa Lourdes
- Peñuela Calderon Rafael
- Rivas De La Oliva Juan Jose
- Rodriguez Sanchez Maria Lina
- Salinas Badia Oriol
- Salto Romano Mauro Gabriel
- Sevilla Lopez Beatriz
- Triguero Lopez Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38035 , F 160, S 8, H M 561208, I/A 74 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-28
Empresa: GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
Apoderado
- Almodovar Perez Isabel
- Altamirano Romo Elisabeth Del Pilar
- Blanco Betegon Clara Maria
- Blanco Estevan Maria Teresa
- Garcia Gonzalez Maria Pilar
- Gomez Vallejos Lidia Maria
- Hernandez Jimenez Aida
- Jurado Mejias Alejandro Jesus
- Lopez Gomez Marta
- Lopez Lopez Berta
- Mayor Graciani Eva Maria
- Novillo Bustillo Israel
- Pardo Peña Francisco De Asis
- Pelayo Flores Javier
- Perera Rodriguez Maria Del Carmen
- Picchi Rodriguez Isidoro
- Rey Herencia Jesus Alfonso
- Rey Hermoso Jose Maria
- Romero Perez Rocio
- Sanz Barquero Carlos Antonio
- Villarrubia Leon Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38484 , F 70, S 8, H M 29666, I/A 910 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-28
Empresa: HAYA REAL ESTATE SL
Apoderado
- Alejo Valdevira Miguel Angel
- Alonso Llanos Raquel
- Alvarez Puga Dario
- Aparicio Garcia Maria Pilar
- Aparicio Garcia Maria Teresa
- Blanco Cabrero Antonio
- Campos Lazo Francisco-javier
- Campos Lazo Luis
- Campos Lazo Maria Del Mar
- Canovas Rodriguez Alonso Carlos
- Cantos Molina David
- Custodio Peñaranda Francisco Javier
- De Olmedo Gordillo Elvira Luisa
- De Olmedo Gordillo Maria Teresa
- Diaz Martinez Miguel
- Diego Izquierdo Leopoldo
- Enrique Gandara Isabel Maria
- Enrique Gandara Maria Esther
- Fernandez Ramos Jorge Manuel
- Fernandez Vela Maria Luisa
- Fontan Vaccaro Pablo
- Galisteo Humorado Maria-elena
- Garcia Vilas Alberto
- Garijo Belda Pablo
- Garijo Belda Presentacion
- Gata Gomez Virginia
- Gomez Manzanares Irene Teresa
- Gomez Merino Ramon
- Gonzalez Gonzalez Covadonga
- Gosp Sendra Maria Teresa
- Jover Cornejo Jeronimo
- Llorente Aguilera Maria Eugenia
- Manzano Paredes Yolanda
- Martin Ballesteros Santiago
- Martin Lopez Estela
- Martinez Lozano Miguel
- Matamoros Martinez Gema
- Mayor Graciani Eva Maria
- Millet Cots Salvador
- Montalvo Llanos Francisco Javier
- Moral Maldonado Ana Maria
- Moreno Saiz Esther
- Muñoz Marin Manuel
- Oneto De Diego Jose Manuel
- Ortega Garcia Inmaculada
- Pascual Martin David
- Pavesio Herraez Israel
- Perales Lopez Inmaculada
- Perales Rodriguez Ana Belen
- Rodriguez Ranera Raul
- Ruiz Heras Yolanda
- Ruiz Motos Alberto
- Sanchez Dominguez Victor
- Sanchez Escudero Angel
- Sanchez Muriarte Francisco
- Sar Garcia-pliego Monica
- Serrano Martinez Maria Teresa
- Serrano Martinez Maria Teresa
- Torres Cuenca Francisco Manuel
- Urosa Gomez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31686 , F 123, S 8, H M 560663, I/A 37 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-28
Empresa: STOP SANCION SL
Administrador Solidario
- Mayor Graciani Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12385 , F 113, S 8, H M 196838, I/A 2 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
Empresa: GESTORIA MONTALVO SLP
Apoderado
- Alcalde Riao Juana Maria
- Andres Jimenez Maria Del Mar
- Blanco Cabrero Antonio
- Calvo Lorente Raquel
- Canovas Rodriguez Alonso Carlos
- Cotillas Abad Manuel
- Custodio Peñaranda Francisco
- Dominguez Martin Felix
- Fernandez Ramos Jorge Manuel
- Fernandez Vela Maria Luisa
- Fontan Vaccaro Pablo
- Galisteo Humorado Maria-elena
- Garcia Merino Yolanda
- Garcia Vilas Alberto
- Gomez Gonzalez Maria
- Gonzalez Gonzalez Covadonga
- Mayor Graciani Eva Maria
- Montalvo Llanos Fernando Jose
- Montalvo Llanos Francisco Javier
- Montalvo Soto Carolina
- Montalvo Soto Fernando
- Montalvo Soto Maria Belen
- Pascual Martin David
- Pavesio Herraez Israel
- Perales Rodriguez Ana Belen
- Redondo Gomez Maria Rosa
- Rivero Briegas Carlos
- Rodriguez Ranera Raul
- Sanchez Dominguez Jose Luis
- Sanchez Dominguez Victor
- Sar Garcia-pliego Monica
- Serrano Martinez Maria Teresa
- Solis Gonzalez Adrian
- Solis Gonzalez David
- Torres Rodriguez Paloma
- Urosa Gomez Angel
- Velarde Lopez Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15321 , F 128, S 8, H M 2502, I/A 27 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-103-28
Empresa: GESTORIA MONTALVO SLP
Apoderado
- Mayor Graciani Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15321 , F 124, S 8, H M 2502, I/A 19 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-28
Información de MAYOR GRACIANI EVA MARIA
Mostramos los datos de MAYOR GRACIANI EVA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAYOR GRACIANI EVA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos