LLORENS GARCIA ROSA MARGARITA
Informe ejecutivo de LLORENS GARCIA ROSA MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LLORENS GARCIA ROSA MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMSTRO LEGAL SERVICES SA | Apoderado Solidario | 16/02/2022 | |
INDRA BPO SL | Apoderado Solidario | 30/04/2019 | |
INDRA BPO SL | Apoderado | 09/05/2017 |
VINCULACIONES DE LLORENS GARCIA ROSA MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLORENS GARCIA ROSA MARGARITA
Empresa: GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez-botas Ladron-guevara Jaime Santiago
- Llorens Garcia Rosa Margarita
Apoderado Solidario
- Llorens Garcia Rosa Margarita
Apoderado
- Gonzalez-botas Ladron-guevara Jaime Santiago
- Gonzalez-botas Ladron-guevara Jaime Santiago
- Gonzalez-botas Ladron-guevara Jaime Santiago
- Gonzalez-botas Ladron-guevara Jaime Santiago
- Gonzalez-botas Ladron-guevara Jaime Santiago
- Gonzalez-botas Ladron-guevara Jaime Santiago
- Llorens Garcia Rosa Margarita
- Llorens Garcia Rosa Margarita
- Llorens Garcia Rosa Margarita
- Llorens Garcia Rosa Margarita
- Llorens Garcia Rosa Margarita
- Llorens Garcia Rosa Margarita
- Llorens Garcia Rosa Margarita
- Llorens Garcia Rosa Margarita
- Llorens Garcia Rosa Margarita
- Llorens Garcia Rosa Margarita
- Llorens Garcia Rosa Margarita
- Selles Garcia Sonia
- Selles Garcia Sonia
- Selles Garcia Sonia
- Selles Garcia Sonia
- Selles Garcia Sonia
- Selles Garcia Sonia
- Selles Garcia Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40861 , F 86, S 8, H M 29666, I/A 1276 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-28
Empresa: AMSTRO LEGAL SERVICES SA
Apoderado Solidario
- Albiol Prades Laura
- Arguelles Perez Alicia
- Bartolo Menendez Laura
- Benet Compañ Catalina
- Cabel Serra Javier
- Candel Albiol Maria Lidon
- Casas Breva Francisco Javier
- Cazalilla Piñana Belen
- De La Torre Vidal Lydia
- Dominguez Martin Alvaro
- Fabregat Aragones Isabel
- Fabregat Aragones Maria Jose
- Fernandez Silveria David
- Gabriela Ristea Teodora
- Gamallo Della Jara Ines
- Lillo De La Vega Berta
- Lillo Torregrosa Alejandro
- Llorens Garcia Rosa Margarita
- Lopez Hidalgo Rafael
- Lopez Navarro Pilar
- Martin Marin Victor Manuel
- Masip Osa Laura
- Montull Fabregat Manuel
- Nogareda Carrera Ramon
- Nogareda Vila Silvia
- Popa Nadia
- Rovira Martinez Vicente Gabriel
- Ruiz Sanchez Aurelio
- Tomas Alguero Naiara
- Trilles Babiloni Maria Fernanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48011 , F 3, S 8, H B 569043, I/A 8 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Empresa: INDRA BPO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bravo Garcia Matias
- Collado Arias Alberto
- Costa Grao Lourdes
- Grande Alcarria Maria Pilar
- Llinares Lloret Justo Miguel
- Llorens Garcia Rosa Margarita
- Martinez Alcala Fatima
- Molina Cases Jose Miguel
- Moreno Orozco Gonzalo
- Pardo Rodenas Maria Jose
- Perez Mila Leal Ramon
- Plaza Monteagudo Carmen
- Serra Alcaraz Francisco
- Villaseñor Muela Concepcion
Apoderado
- Arenas Valero Mario
- Cabel Serra Javier
- Cortijo Porras Susana
- Diez Asturiano Jose Miguel
- Garcia Belmonte Pedro Manuel
- Gonzalez Botas Ladron De Guevara Jaime
- Gonzalez Garcia Maria Dolores
- Gonzalez Garcia Pedro
- Ibañez Garcia Jairo
- Mendez Alfonso Christian
- Nicolas Ortiz Maria Del Pilar
- Ramos Moruno Rafael
- Selles Garcia Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39684 , F 173, S 8, H M 361075, I/A 348 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-28
Empresa: CIMENTADOS3 SA
Apoderado Solidario
- Aguayo Jimenez Sergio
- Agustin Layunta Francisco Luis
- Alvarez Such Carlos
- Anton Batiste Luis Angel
- Arteaga Balaguer Enrique
- Benito Arribas Jose Antonio
- Brull Cabanes Eva
- Campos Cordon Francisco
- Campos Lazo Francisco-javier
- Campos Lazo Luis
- Canales Llobell Javier
- Canales Llobell Maria Teresa
- Cantos Molina Ana
- Cantos Molina David
- Casadas Blanc Jose Ramon
- Castaño Lopez Francisco Avelino
- Castello Moreno Maria De Los Desamparados
- Celda Del Pozo Flor De Lis
- Cerisuelo Campos Isabel
- Cobos Marquez Maria Dulce
- Cortes Lazaro Rosa Ana
- Cuerva Nunes Antonio
- De Miguel Hernando Santiago
- Del Carpio Moralez Natalia De La Rosa
- Diaz Olmos Esther
- Espin Vallejo Francisco Javier
- Esteva Ferragut Marc
- Fernandez Belmonte Silvia
- Franco Mayor Olga
- Gallego Diago Fernando
- Gaña Barrientos Oscar Ovan
- Garcia Campos Maria
- Garcia Gomez Begoña
- Garcia Rodriguez Rosario
- Garijo Belda Pablo-javier
- Garijo Belda Presentacion
- Ginel Simon Angel
- Giner Jardon Rogelio
- Gomez Gimenez Encarnacion
- Gomez Manzanares Irene Teresa
- Gomez Mayorgas Jesus
- Gracia Llano Maria Elena
- Grilles Casillas Cristina
- Grimalt Franco Angeles
- Herreros Flores Francisco
- Herreros Jurado Manuel Enrique
- Hurtado Perez Ana Maria
- Javaloyes Hernandez Laura
- Jimenez Navarro Carlos
- Liano Esteban Eva
- Lillo Bueno Maria
- Llorens Garcia Rosa Margarita
- Lopez De Los Reyes Luis
- Lopez Navarro Maria Del Pilar
- Lozano Avila Adoracion
- Marcet Alcaraz Luis Ignacio
- Marin Muñoz Amalia
- Martin Martins Diolinda
- Martinez Costarrosa Noemi
- Martinez Lozano Manuel
- Martinez Lozano Miguel
- Mas Cerda Fatima
- Mascaro Capdevila Marcos Felipe
- Mediero Gonzalez Elena
- Mendoza Camacho Maria Del Pilar
- Mestre Solbes Jose David
- Miguel Fernandes Jorge
- Molina Cases Jose Miguel
- Mora Rocamora Gabriel
- Moratalla Salido Alejandro
- Moreno Saiz Esther
- Morgan Sanchez Veronica
- Narvez Zapata Antonio
- Negrete Cabrero Estela
- Nicolas Moreno Fernando
- Oneto De Diego Jose Manuel
- Ortiga Garcia Inmaculada
- Palasi Castello Jorge
- Pardo Valero Maria Del Carmen
- Paz Ramos Guillermo
- Perales Vidal Adela Maria
- Perez Diaz Jose Ignacio
- Podadera Alcala Carlos
- Puche Alacid Jose
- Ramos Cabrera Carlos Antonio
- Ricart Cenizo Rogelio Angel Simon
- Rodriguez Gonzalez Jose Luis
- Rodriguez Iban Jose Miguel
- Romero Garcia Laura
- Rubio Cisneros Pilar
- Sanchez Quirante Rafael
- Sanchez Sabugal Jose Luis
- Santamaria Borras Laia
- Selles Garcia Sonia
- Serrano Mora Jesus Francisco
- Sirvent Ramos Jose
- Torregrosa Santana Jose Isidro
- Torres Canales Anabel
- Torres Canales Laura
- Tur Pastor Maria Lourdes
- Valero Ortitz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2056 , F 28, S 8, H AL 44917, I/A 74 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-04
Empresa: CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES SA
Apoderado Solidario
- Aguayo Jimenez Sergio
- Agustin Layunta Francisco Luis
- Alvarez Such Carlos
- Anton Batiste Luis Angel
- Arteaga Balaguer Enrique
- Benito Arribas Jose Antonio
- Brull Cabanes Eva
- Campos Cordon Francisco
- Campos Lazo Francisco-javier
- Campos Lazo Luis
- Canales Llobell Javier
- Canales Llobell Maria Teresa
- Cantos Molina Ana
- Cantos Molina David
- Casadas Blanc Jose Ramon
- Castaño Lopez Francisco Avelino
- Castello Moreno Maria De Los Desamparados
- Celda Del Pozo Flor De Lis
- Cerisuelo Campos Isabel
- Cobos Marquez Maria Dulce
- Cortes Lazaro Rosa Ana
- Cuerva Nunes Antonio
- De Miguel Hernando Santiago
- Del Carpio Moralez Natalia De La Rosa
- Diaz Olmos Esther
- Espin Vallejo Francisco Javier
- Esteva Ferragut Marc
- Fernandez Belmonte Silvia
- Franco Mayor Olga
- Gallego Diago Fernando
- Gaña Barrientos Oscar Ovan
- Garcia Campos Maria
- Garcia Gomez Begoña
- Garcia Rodriguez Rosario
- Garijo Belda Pablo-javier
- Garijo Belda Presentacion
- Ginel Simon Angel
- Giner Jardon Rogelio
- Gomez Gimenez Encarnacion
- Gomez Manzanares Irene Teresa
- Gomez Mayorgas Jesus
- Gracia Llano Maria Elena
- Grilles Casillas Cristina
- Grimalt Franco Angeles
- Herreros Flores Francisco
- Herreros Jurado Manuel Enrique
- Hurtado Perez Ana Maria
- Javaloyes Hernandez Laura
- Jimenez Navarro Carlos
- Liano Esteban Eva
- Lillo Bueno Maria
- Llorens Garcia Rosa Margarita
- Lopez De Los Reyes Luis
- Lopez Navarro Maria Del Pilar
- Lozano Avila Adoracion
- Marcet Alcaraz Luis Ignacio
- Marin Muñoz Amalia
- Martin Martins Diolinda
- Martinez Costarrosa Noemi
- Martinez Lozano Manuel
- Martinez Lozano Miguel
- Mas Cerda Fatima
- Mascaro Capdevila Marcos Felipe
- Mediero Gonzalez Elena
- Mendoza Camacho Maria Del Pilar
- Mestre Solbes Jose David
- Miguel Fernandes Jorge
- Molina Cases Jose Miguel
- Mora Rocamora Gabriel
- Moratalla Salido Alejandro
- Moreno Saiz Esther
- Morgan Sanchez Veronica
- Narvez Zapata Antonio
- Negrete Cabrero Estela
- Nicolas Moreno Fernando
- Oneto De Diego Jose Manuel
- Ortiga Garcia Inmaculada
- Palasi Castello Jorge
- Pardo Valero Maria Del Carmen
- Paz Ramos Guillermo
- Perales Vidal Adela Maria
- Perez Diaz Jose Ignacio
- Podadera Alcala Carlos
- Puche Alacid Jose
- Ramos Cabrera Carlos Antonio
- Ricart Cenizo Rogelio Angel Simon
- Rodriguez Gonzalez Jose Luis
- Rodriguez Iban Jose Miguel
- Romero Garcia Laura
- Rubio Cisneros Pilar
- Sanchez Quirante Rafael
- Sanchez Sabugal Jose Luis
- Santamaria Borras Laia
- Selles Garcia Sonia
- Serrano Mora Jesus Francisco
- Sirvent Ramos Jose
- Torregrosa Santana Jose Isidro
- Torres Canales Anabel
- Torres Canales Laura
- Tur Pastor Maria Lourdes
- Valero Ortitz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 214, S 8, H AL 41141, I/A 100 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-04
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Solidario
- Aguayo Jimenez Sergio
- Agustin Layunta Francisco Luis
- Alvarez Such Carlos
- Anton Batiste Luis Angel
- Arteaga Balaguer Enrique
- Benito Arribas Jose Antonio
- Brull Cabanes Eva
- Campos Cordon Francisco
- Campos Lazo Francisco-javier
- Campos Lazo Luis
- Canales Llobell Javier
- Canales Llobell Maria Teresa
- Cantos Molina Ana
- Cantos Molina David
- Casadas Blanc Jose Ramon
- Castaño Lopez Francisco Avelino
- Castello Moreno Maria De Los Desamparados
- Celda Del Pozo Flor De Lis
- Cerisuelo Campos Isabel
- Cobos Marquez Maria Dulce
- Cortes Lazaro Rosa Ana
- Cuerva Nunes Antonio
- De Miguel Hernando Santiago
- Del Carpio Moralez Natalia De La Rosa
- Diaz Olmos Esther
- Espin Vallejo Francisco Javier
- Esteva Ferragut Marc
- Fernandez Belmonte Silvia
- Franco Mayor Olga
- Gallego Diago Fernando
- Gaña Barrientos Oscar Ovan
- Garcia Campos Maria
- Garcia Gomez Begoña
- Garcia Rodriguez Rosario
- Garijo Belda Pablo-javier
- Garijo Belda Presentacion
- Ginel Simon Angel
- Giner Jardon Rogelio
- Gomez Gimenez Encarnacion
- Gomez Manzanares Irene Teresa
- Gomez Mayorgas Jesus
- Gracia Llano Maria Elena
- Grilles Casillas Cristina
- Grimalt Franco Angeles
- Herreros Flores Francisco
- Herreros Jurado Manuel Enrique
- Hurtado Perez Ana Maria
- Javaloyes Hernandez Laura
- Jimenez Navarro Carlos
- Liano Esteban Eva
- Lillo Bueno Maria
- Llorens Garcia Rosa Margarita
- Lopez De Los Reyes Luis
- Lopez Navarro Maria Del Pilar
- Lozano Avila Adoracion
- Marcet Alcaraz Luis Ignacio
- Marin Muñoz Amalia
- Martin Martins Diolinda
- Martinez Costarrosa Noemi
- Martinez Lozano Manuel
- Martinez Lozano Miguel
- Mas Cerda Fatima
- Mascaro Capdevila Marcos Felipe
- Mediero Gonzalez Elena
- Mendoza Camacho Maria Del Pilar
- Mestre Solbes Jose David
- Miguel Fernandes Jorge
- Molina Cases Jose Miguel
- Mora Rocamora Gabriel
- Moratalla Salido Alejandro
- Moreno Saiz Esther
- Morgan Sanchez Veronica
- Narvez Zapata Antonio
- Negrete Cabrero Estela
- Nicolas Moreno Fernando
- Oneto De Diego Jose Manuel
- Ortiga Garcia Inmaculada
- Palasi Castello Jorge
- Pardo Valero Maria Del Carmen
- Paz Ramos Guillermo
- Perales Vidal Adela Maria
- Perez Diaz Jose Ignacio
- Podadera Alcala Carlos
- Puche Alacid Jose
- Ramos Cabrera Carlos Antonio
- Ricart Cenizo Rogelio Angel Simon
- Rodriguez Gonzalez Jose Luis
- Rodriguez Iban Jose Miguel
- Romero Garcia Laura
- Rubio Cisneros Pilar
- Sanchez Quirante Rafael
- Sanchez Sabugal Jose Luis
- Santamaria Borras Laia
- Selles Garcia Sonia
- Serrano Mora Jesus Francisco
- Sirvent Ramos Jose
- Torregrosa Santana Jose Isidro
- Torres Canales Anabel
- Torres Canales Laura
- Tur Pastor Maria Lourdes
- Valero Ortitz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 123, S 8, H AL 40338, I/A 616 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-04
Empresa: GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
Apoderado
- Aalcon Chacon Carlos Alberto
- Alcaide Sibera Enric
- Alcaide Sibera Sergio
- Almodovar Perez Isabel
- Alonso Oliveira Nellie
- Alos Villanueva Ana Isabel
- Alvarez Exposito Yeray
- Alvarez Lopez Antonio Jesus
- Alvarez Puga Dario
- Andrades Torrecillas Jose Ignacio
- Andrades Torrecillas Manuel Carlos
- Andres Rodriguez Cristian
- Antuña Menguez Luis
- Aparicio Fernandez Josefa
- Ardila Vaca Juan Luis
- Arrobo Olives Evelyn Adriana
- Bataller Rincon Juan
- Bautista Reina Maria Rosario
- Benzaquen Lamuedra Marina Mercedes
- Berni Perez Juan-carlos
- Berzosa Morcillo Belen
- Blanco Betegon Clara Maria
- Bravo Gonzalez Carmen
- Calderon Rodriguez Fabiola Macarena
- Camacho Rojo Ana Carmen
- Carmona Nieto Borja
- Carrasco Retamosa Ana Victoria
- Carvajal Noriega Jose Manuel
- Casajuana Villeta Ivan
- Casas Liebana Eva
- Castañon Gonzalez Aranzazu
- Cifre Gonzalez Jorge Juan
- Cobos Lopez Maria Gracia
- Coll Sales Pedro
- Contreras Raya Enrique Javier
- Contreras Raya Francisco
- Cordon Pedregosa Javier
- Cortes Ruiz Enoc Salvador
- Cortines Martin Gema Vanessa
- Costa Torres Josefa
- Cruz Versyp Susana
- Cuadros Haro Jose Luis
- De La Piñera Barreras Ignacio
- De Lamo Herrera Yolanda
- De Miguel Hernando Santiago
- De Molina Diaz Isabel
- Del Rey Muñoz Arcadio
- Del Triunfo Perez Enrique
- Delfin Martinez Salazar Jose Luis
- Diaz Gomez Maria Dolores
- Diaz Martin Samuel
- Docavo Torres Luis Antonio
- Dueñas Castaño Javier
- Duro Rey Francisco Javier
- Estaire De La Rosa Cristina
- Farach Sanchez Maria Isabel
- Farach Sanchez Miguel Luis
- Fernandez Belmonte Silvia
- Fernandez Bujarrabal Benzo Javier
- Fernandez Garcia Irene
- Fernandez Jimenez Maria Gemma
- Fernandez-torija Oyon Maria Jose
- Galera De La Torre Carolina
- Galera De La Torre Miguel
- Gaña Barrientos Oscar Ovan
- Garcia Garcia Antonio Jose
- Garcia Gomez Begoña
- Garcia Lacal Maria-elena
- Garcia Martinez Marta Maria
- Gil Muñoz Guadalupe
- Gomez Lopez-barranco Demetrio
- Gomez Manzanares Irene Teresa
- Gomez Ruiz Sheila
- Gongora Delfin Juan Manuel
- Gongora Marin Yulma
- Gonzalez Alfonso Ramon
- Gonzalez-botas Ladron-guevara Jaime Santiago
- Gonzalez Rubio Yolanda
- Guilera Valles Esther
- Gutierrez Galan Maria Teresa
- Gutierrez Garcia David
- Gutierrez Martinez Raul
- Guzman Campelo Ricardo
- Guzman Garcia Maria Carmen
- Hernandez Marin Damaso Alberto
- Herreros Flores Francisco
- Iglesias Vazquez Miriam
- Iñigo Cascales Moises Francisco
- Izquierdo Flores Miguel
- Jimenez Gonzalez Pablo
- Jimenez Moreno Jose Antonio
- Jimenez Sanchez Maria Pilar
- Jimenez Soriano Joaquin
- Lacarra Lopez Cristina
- Lao Muñoz Amparo
- Latorre Bifet Marina
- Lazaro Vergara Marina
- Lazaro Vergara Marina
- Leiro Pena Cristina
- Llano Cachon Jose Carlos
- Llano Fernandez-oruña Natalia
- Llorens Garcia Rosa Margarita
- Lobo Martinez Juan Manuel
- Lobo Peñaranda Fernando Angel
- Lopez Hernandez Gema
- Lopez Macias Marta
- Lopez Mañas Ivan
- Lopez Maraver Maria
- Lovera Osuna Maria Jose
- Lozano Perez Estela
- Macias Moreno Andres Lorenzo
- Maestre Perea Yolanda
- Marin Peidro Lucia
- Maroto Carpintero Diana
- Martin Lahora Jose
- Martin Lopez Vicente
- Martin Rodriguez Manuel
- Martinez Lopez Elvira
- Martinez Montoro Maria Elena
- Mayor Graciani Eva Maria
- Meca Abad Misael
- Melia Piris Juan Lorenzo
- Mendez Alfonso Cristian
- Miranda Losada Maria Fe
- Morales Ambrosio Raquel
- Morales Franco Maria-jose
- Morales Pastor Maria Teresa
- Mosquera Vaamonde Elva
- Muñoz Pascual Francisco Jose
- Muñoz Portillo Saray
- Navarro Bedmar Eva Maria
- Navarro Gonzalez Conde David
- Noguera Rubio Serafin
- Noguero Trespalle Juan Antonio
- Obispo Domenech Francisco
- Oller Lozano Juana Maria
- Ortega Garcia Inmaculada
- Ortiz De Urbina Zubia Sara
- Pando Alvarez Maria Jesus
- Paredes Velazquez Pablo
- Pascual Martin David
- Peña Rodriguez Elisa Lourdes
- Penilla Azcuenaga Rosa Maria
- Pereira Gomez Jose Angel
- Perera Rodriguez Maria Del Carmen
- Perez Cano Maria Luisa
- Perez Romero Cristobal Manuel
- Perez Ruiz Lorena
- Plaza Simon Raul
- Poblaciones Soler Maria Virtudes
- Pocino Moga Jose Maria
- Pulido Lara Jose Antonio
- Ramirez Ramia Ana Maria
- Ramos Vizcaino Elisa
- Rey Bellot Marcelino
- Riera Torres Juan Vicente
- Rivas Morras Beatriz
- Robles Fortepiani Agustin
- Rodriguez Crespo Javier
- Rodriguez Fernandez Borja
- Rodriguez Morante Olga
- Rodriguez Santos Elisabet
- Rodriguez Tirado Juan Pablo
- Rol Barrado Ana Isabel
- Rosales Sanchez Silvia
- Rossi Juan Ruben
- Rubio Perez Maria Isabel
- Rubirola Bejar Albert
- Ruiz Castellanos Luis Carlos
- Ruiz Cuadrado Encarnacion
- Sadornil Magdaleno David
- Salguerio Fernandez Sandra
- Salido Pulido Jose Maria
- Salto Romano Mauro Gabriel
- Sanchez Medina Narciso
- Sanchez Montes Jose Angel
- Santamaria Plaza Ricardo
- Sañudo Viadero Borja
- Sanz Barquero Carlos Antonio
- Serrano Perez Cristina
- Serrano Ramos David
- Serres Gonzalez De Linares Santiago
- Serres Soler Merce
- Sevillano Roman Maria Victoria
- Simo Mulet Josefa
- Soblechero Flandez Marta
- Soria Loarte Virginia
- Soriano Bonet Jordi
- Triguero Lopez Eva
- Ubeda Cruz Carlos Alberto
- Ubilla Garcia Estibaliz
- Urbano Romero Lorena
- Valle Sanchez Maria Esther
- Vera Jimenez Virginia
- Vidal Costa Beatriz
- Villalobos Riola Maria
- Villarroel Guevara Paula Susana
- Villen Jimenez Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40861 , F 11, S 8, H M 29666, I/A 1116 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
Empresa: GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
Apoderado
- Alcon Chacon Carlos Alberto
- Alonso Alvarez Javier
- Alonso Dueñas Maria Teresa
- Amor Gomez Javier
- Amoros Boix Maria Almudena
- Antuña Menguez Luis
- Antunez Jimenez Maria De Los Angeles
- Ardila Vaca Juan Luis
- Ariño Arguello Eva
- Benet Perez Gemma
- Betancor Campos Silvia
- Blanco Nieto Alejandra
- Bonafe Verger Jaime
- Brito Rodriguez Rita
- Buj De Gracia Alberto
- Cabrera Martin Tiaibin
- Castañon Gonzalez Aranzazu
- Castro Vicente Luis Alfonso
- Cortes Lazaro Rosa Ana
- Cuadrado Garcia Leticia
- De Lamo Herrera Yolanda
- De Leon Jimenez Maria Del Pino
- Delgado Garcia Lilia Esther
- Diago Flores Beatriz
- Doñate Perez Iluminada
- Duro Rey Francisco Javier
- Enrique Gandara Isabel Maria
- Enrique Gandara Maria Esther
- Faus Gomar Esteban
- Feliziani Giulia Nathali
- Fernandez Garcia Lorena
- Fernandez Mendez Ana-maria
- Ferrer Paya Macarena
- Garcia Cordoves Martin
- Garcia Garcia Antonio Jose
- Garcia Lacal Maria-elena
- Garcia Martinez Marta Maria
- Garrote Lorenzo Natalia
- Gil Iparraguirre Alvaro
- Gimenez Soriano Joaquin
- Gonzalez Carpio Laura Belen
- Gracia Galan Carlos Alberto
- Guerrero Huerga Horacio
- Guillen Grech Pedro
- Gutierrez Gonzalez Rosa Ana
- Gutierrez Lopez Idoia
- Gutierrez Martinez Raul
- Hernandez Bento Fernando
- Herrero Alonso Maria Estrella
- Hervas Lopez Beatriz Maria
- Hervas Lopez Maria Elena
- Hervas Lopez Mariano Jesus
- Huelamo Suarez Jorge
- Isidro Mena Maria Ines
- Jativa Paterna Francisco
- Jimenez Jimenez Elisa
- Jimenez Navas Maria Del Henar
- Jimenez Resina Milagros
- Jimenez Sanchez Maria Pilar
- Largo Carazo Pedro
- Lazaro Vergara Marina
- Leiro Pena Cristina
- Lillo Bueno Maria
- Llano Fernandez-oruña Natalia
- Llorens Garcia Rosa Margarita
- Lopez Navarro Maria Pilar
- Luzardo Rodriguez Fayna
- Maestre Perea Yolanda
- Marchisio Merlo Denise Leticia
- Marcos Gordo Antonio Lorenzo
- Marin Hernandez Margarita
- Martin Castellanos David
- Martin De Vidales Recio Blanca Josefina
- Martin Garcia Jose Miguel
- Martin Lopez Vicente
- Martin Martins Diolinda
- Martinez Garcia Yolanda
- Martinez Zubiri Laura
- Mas Cerda Fatima
- Melia Piris Juan Lorenzo
- Miranda Losada Maria Fe
- Montes Fernandez Maria Dolores
- Morales Ambrosio Raquel
- Morales Franco Maria-jose
- Moreira Martin Edna Patricia
- Muñoz Pascual Francisco Jose
- Muñoz Portillo Saray
- Navarro Catalan Maria
- Noguera Rubio Serafin
- Ortega Gonzalez Milagros
- Ortiz De Urbina Zubia Sara
- Osle Pascual Berta
- Oyague Garrido Ana Isabel
- Oyague Garrido Maria Fatima
- Padron Padron Marina Yaremi
- Pando Alvarez Maria Jesus
- Pascual Martin Rocio
- Penilla Azcuenaga Rosa Maria
- Perez Herrero Irene Del Mar
- Perez Rodriguez Miriam
- Pertejo Gonzalez Miguel
- Pina Moralejo Maria Del Mar
- Poblaciones Soler Maria Virtudes
- Polo Pamplona Beatriz
- Ramirez Fernandez Francisco Jose
- Ribes Olaso Silvia
- Riera Torres Juan Vicente
- Rivera Curbelo Idaira
- Rodriguez Fernandez Borja
- Rodriguez Santos Elisabeth
- Rojas Jimenez Hara
- Rol Barrado Ana Isabel
- Roures Sanz Francisco
- Ruiz Rodriguez Alicia-irene
- Sabiron Dieguez Ruth
- Sadornil Magdaleno David
- Saiz Agustin Ana Maria
- Salgueiro Fernandez Sandra
- Sanchez Guirao Fernandez Antonia
- Santos Hernandez Susana Aranzazu
- Sañudo Viadero Borja
- Serfaty Soto Abraham
- Serres Gonzalez De Linares Santiago
- Siquier Cantallops Pedro
- Siquier Garau Luis
- Soiras Del Rio Ana Maria
- Soria Loarte Virgina
- Suarez Reboreda Maria
- Uriarte Muerza Jaime
- Urzainqui Ripa Miren Iosune
- Verona Ceballos Veronica
- Villanueva Solis Maria
- Vindel Carrasco Remigio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38484 , F 98, S 8, H M 29666, I/A 967 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-28
Empresa: GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
Apoderado
- Alcon Chacon Carlos Alberto
- Alonso Alvarez Javier
- Alonso Dueñas Maria Teresa
- Amor Gomez Javier
- Amoros Boix Maria Almudena
- Antuña Menguez Luis
- Antunez Jimenez Maria De Los Angeles
- Ardila Vaca Juan Luis
- Ariño Arguello Eva
- Benet Perez Gemma
- Betancor Campos Silvia
- Blanco Nieto Alejandra
- Bonafe Verger Jaime
- Brito Rodriguez Rita
- Buj De Gracia Alberto
- Cabrera Martin Tiaibin
- Castañon Gonzalez Aranzazu
- Castro Vicente Luis Alfonso
- Cortes Lazaro Rosa Ana
- Cuadrado Garcia Leticia
- De Lamo Herrera Yolanda
- De Leon Jimenez Maria Del Pino
- Delgado Garcia Lilia Esther
- Diago Flores Beatriz
- Doñate Perez Iluminada
- Duro Rey Francisco Javier
- Enrique Gandara Isabel Maria
- Enrique Gandara Maria Esther
- Faus Gomar Esteban
- Feliziani Giulia Nathali
- Fernandez Garcia Lorena
- Fernandez Mendez Ana-maria
- Ferrer Paya Macarena
- Garcia Cordoves Martin
- Garcia Garcia Antonio Jose
- Garcia Lacal Maria-elena
- Garcia Martinez Marta Maria
- Garrote Lorenzo Natalia
- Gil Iparraguirre Alvaro
- Gimenez Soriano Joaquin
- Gonzalez Carpio Laura Belen
- Gracia Galan Carlos Alberto
- Guerrero Huerga Horacio
- Guillen Grech Pedro
- Gutierrez Gonzalez Rosa Ana
- Gutierrez Lopez Idoia
- Gutierrez Martinez Raul
- Hernandez Bento Fernando
- Herrero Alonso Maria Estrella
- Hervas Lopez Beatriz Maria
- Hervas Lopez Maria Elena
- Hervas Lopez Mariano Jesus
- Huelamo Suarez Jorge
- Isidro Mena Maria Ines
- Jativa Paterna Francisco
- Jimenez Jimenez Elisa
- Jimenez Navas Maria Del Henar
- Jimenez Resina Milagros
- Jimenez Sanchez Maria Pilar
- Largo Carazo Pedro
- Lazaro Vergara Marina
- Leiro Pena Cristina
- Lillo Bueno Maria
- Llano Fernandez-oruña Natalia
- Llorens Garcia Rosa Margarita
- Lopez Navarro Maria Pilar
- Luzardo Rodriguez Fayna
- Maestre Perea Yolanda
- Marchisio Merlo Denise Leticia
- Marcos Gordo Antonio Lorenzo
- Marin Hernandez Margarita
- Martin Castellanos David
- Martin De Vidales Recio Blanca Josefina
- Martin Garcia Jose Miguel
- Martin Lopez Vicente
- Martin Martins Diolinda
- Martinez Garcia Yolanda
- Martinez Zubiri Laura
- Mas Cerda Fatima
- Melia Piris Juan Lorenzo
- Miranda Losada Maria Fe
- Montes Fernandez Maria Dolores
- Morales Ambrosio Raquel
- Morales Franco Maria-jose
- Moreira Martin Edna Patricia
- Muñoz Pascual Francisco Jose
- Muñoz Portillo Saray
- Navarro Catalan Maria
- Noguera Rubio Serafin
- Ortega Gonzalez Milagros
- Ortiz De Urbina Zubia Sara
- Osle Pascual Berta
- Oyague Garrido Ana Isabel
- Oyague Garrido Maria Fatima
- Padron Padron Marina Yaremi
- Pando Alvarez Maria Jesus
- Pascual Martin Rocio
- Penilla Azcuenaga Rosa Maria
- Perez Herrero Irene Del Mar
- Perez Rodriguez Miriam
- Pertejo Gonzalez Miguel
- Pina Moralejo Maria Del Mar
- Poblaciones Soler Maria Virtudes
- Polo Pamplona Beatriz
- Ramirez Fernandez Francisco Jose
- Ribes Olaso Silvia
- Riera Torres Juan Vicente
- Rivera Curbelo Idaira
- Rodriguez Fernandez Borja
- Rodriguez Santos Elisabeth
- Rojas Jimenez Hara
- Rol Barrado Ana Isabel
- Roures Sanz Francisco
- Ruiz Rodriguez Alicia-irene
- Sabiron Dieguez Ruth
- Sadornil Magdaleno David
- Saiz Agustin Ana Maria
- Salgueiro Fernandez Sandra
- Sanchez Guirao Fernandez Antonia
- Santos Hernandez Susana Aranzazu
- Sañudo Viadero Borja
- Serfaty Soto Abraham
- Serres Gonzalez De Linares Santiago
- Siquier Cantallops Pedro
- Siquier Garau Luis
- Soiras Del Rio Ana Maria
- Soria Loarte Virginia
- Suarez Reboreda Maria
- Uriarte Muerza Jaime
- Urzainqui Ripa Miren Iosune
- Verona Ceballos Veronica
- Villanueva Solis Maria
- Vindel Carrasco Remigio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38484 , F 95, S 8, H M 29666, I/A 966 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-28
Empresa: GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
Apoderado
- Alcon Chacon Carlos Alberto
- Alonso Alvarez Javier
- Alonso Dueñas Maria Teresa
- Amor Gomez Javier
- Amoros Boix Maria Almudena
- Antuña Menguez Luis
- Antunez Jimenez Maria De Los Angeles
- Ardila Vaca Juan Luis
- Ariño Arguello Eva
- Benet Perez Gemma
- Betancor Campos Silvia
- Blanco Nieto Alejandra
- Bonafe Verger Jaime
- Brito Rodriguez Rita
- Buj De Gracia Alberto
- Cabrera Martin Tiaibin
- Castañon Gonzalez Aranzazu
- Castro Vicente Luis Alfonso
- Cortes Lazaro Rosa Ana
- Cuadrado Garcia Leticia
- De Lamo Herrera Yolanda
- De Leon Jimenez Maria Del Pino
- Delgado Garcia Lilia Esther
- Diago Flores Beatriz
- Doñate Perez Iluminada
- Duro Rey Francisco Javier
- Enrique Gandara Isabel Maria
- Enrique Gandara Maria Esther
- Faus Gomar Esteban
- Feliziani Giulia Nathali
- Fernandez Garcia Lorena
- Fernandez Mendez Ana-maria
- Ferrer Paya Macarena
- Garcia Cordoves Martin
- Garcia Garcia Antonio Jose
- Garcia Lacal Maria-elena
- Garcia Martinez Marta Maria
- Garrote Lorenzo Natalia
- Gil Iparraguirre Alvaro
- Gimenez Soriano Joaquin
- Gonzalez Carpio Laura Belen
- Gracia Galan Carlos Alberto
- Guerrero Huerga Horacio
- Guillen Grech Pedro
- Gutierrez Gonzalez Rosa Ana
- Gutierrez Lopez Idoia
- Gutierrez Martinez Raul
- Hernandez Bento Fernando
- Herrero Alonso Maria Estrella
- Hervas Lopez Beatriz Maria
- Hervas Lopez Maria Elena
- Hervas Lopez Mariano Jesus
- Huelamo Suarez Jorge
- Isidro Mena Maria Ines
- Jativa Paterna Francisco
- Jimenez Jimenez Elisa
- Jimenez Navas Maria Del Henar
- Jimenez Resina Milagros
- Jimenez Sanchez Maria Pilar
- Largo Carazo Pedro
- Lazaro Vergara Marina
- Leiro Pena Cristina
- Lillo Bueno Maria
- Llano Fernandez-oruña Natalia
- Llorens Garcia Rosa Margarita
- Lopez Navarro Maria Pilar
- Luzardo Rodriguez Fayna
- Maestre Perea Yolanda
- Marchisio Merlo Denise Leticia
- Marcos Gordo Antonio Lorenzo
- Marin Hernandez Margarita
- Martin Castellanos David
- Martin De Vidales Recio Blanca Josefina
- Martin Garcia Jose Miguel
- Martin Lopez Vicente
- Martin Martins Diolinda
- Martinez Garcia Yolanda
- Martinez Zubiri Laura
- Mas Cerda Fatima
- Melia Piris Juan Lorenzo
- Miranda Losada Maria Fe
- Montes Fernandez Maria Dolores
- Morales Ambrosio Raquel
- Morales Franco Maria-jose
- Moreira Martin Edna Patricia
- Muñoz Pascual Francisco Jose
- Muñoz Portillo Saray
- Navarro Catalan Maria
- Noguera Rubio Serafin
- Ortega Gonzalez Milagros
- Ortiz De Urbina Zubia Sara
- Osle Pascual Berta
- Oyague Garrido Ana Isabel
- Oyague Garrido Maria Fatima
- Padron Padron Marina Yaremi
- Pando Alvarez Maria Jesus
- Pascual Martin Rocio
- Penilla Azcuenaga Rosa Maria
- Perez Herrero Irene Del Mar
- Perez Rodriguez Miriam
- Pertejo Gonzalez Miguel
- Pina Moralejo Maria Del Mar
- Poblaciones Soler Maria Virtudes
- Polo Pamplona Beatriz
- Ramirez Fernandez Francisco Jose
- Ribes Olaso Silvia
- Riera Torres Juan Vicente
- Rivera Curbelo Idaira
- Rodriguez Fernandez Borja
- Rodriguez Santos Elisabeth
- Rojas Jimenez Hara
- Rol Barrado Ana Isabel
- Roures Sanz Francisco
- Ruiz Rodriguez Alicia-irene
- Sabiron Dieguez Ruth
- Sadornil Magdaleno David
- Saiz Agustin Ana Maria
- Salgueiro Fernandez Sandra
- Sanchez Guirao Fernandez Antonia
- Santos Hernandez Susana Aranzazu
- Sañudo Viadero Borja
- Serfaty Soto Abraham
- Serres Gonzalez De Linares Santiago
- Siquier Cantallops Pedro
- Siquier Garau Luis
- Soiras Del Rio Ana Maria
- Soria Loarte Virginia
- Suarez Reboreda Maria
- Uriarte Muerza Jaime
- Urzainqui Ripa Miren Josune
- Verona Ceballos Veronica
- Villanueva Solis Maria
- Vindel Carrasco Remigio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38484 , F 93, S 8, H M 29666, I/A 965 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-28
VER MAS ACTOS
Información de LLORENS GARCIA ROSA MARGARITA
Mostramos los datos de LLORENS GARCIA ROSA MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLORENS GARCIA ROSA MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos