DE ANDRES RODRIGUEZ CHRISTIAN
Informe ejecutivo de DE ANDRES RODRIGUEZ CHRISTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE ANDRES RODRIGUEZ CHRISTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA | Apoderado Mancomunado | 30/10/2014 | |
GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA | Apoderado Solidario | 01/07/2014 |
VINCULACIONES DE DE ANDRES RODRIGUEZ CHRISTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ANDRES RODRIGUEZ CHRISTIAN
Empresa: ANDBANK ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alcaide Sibera Enric
- Almansa De Lara Angel
- Amat Dengra Oscar
- Bataller Rincon Juan
- Betalu Ramirez Alejandro
- Camacho Rojo Ana Carmen
- Casajuana Villeta Ivan
- Castellon Villa Antonio
- Cecilia Dominguez Cristina
- Cifre Gonzalez Jorge Juan
- Costabella De Lucas Anais
- Crespo Guijarro Marta
- De Andres Rodriguez Christian
- De Miguel Hernando Santiago
- Del Nogal Avila Raquel
- Del Rey Muñoz Arcadio
- Diaz Martin Samuel
- Docavo Torres Luis
- Fernandez Belmonte Silvia
- Gaña Barrientos Oscar Ovan
- Garcia Gomez Begoña
- Guilera Valles Esther
- Herrero Barrio Fernando Manuel
- Lopez Hernandez Gema
- Majo Espinosa Monica
- Maroto Carpintero Diana
- Martin Rodriguez Manuel
- Martinez Jarque Yolanda
- Masegosa Zaragoza Sara
- Mayor Graciani Eva Maria
- Molina Galera Jorge
- Muñoz Garcia Bernardino
- Murillo Lopez Luis Manuel
- Noguero Trespalle Juan Antonio
- Peña Rodriguez Elisa Lourdes
- Peñuela Calderon Rafael
- Rivas De La Oliva Juan Jose
- Rodriguez Sanchez Maria Lina
- Salinas Badia Oriol
- Salto Romano Mauro Gabriel
- Triguero Lopez Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42076 , F 156, S 8, H M 561208, I/A 112 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-28
Empresa: ANDBANK ESPAÑA SA
Apoderado
- Alcaide Sibera Enric
- Almansa De Lara Angel
- Amat Dengra Oscar
- Bataller Rincon Juan
- Calvet San Jose Jordi
- Camacho Rojo Ana Carmen
- Casajuana Villeta Ivan
- Castellon Villa Antonio
- Cecilia Dominguez Cristina
- Cifre Gonzalez Jorge Juan
- Costabella De Lucas Anais
- Crespo Guijarro Marta
- De Andres Rodriguez Christian
- De Miguel Hernando Santiago
- Del Nogal Avila Raquel
- Del Rey Muñoz Arcadio
- Diaz Martin Samuel
- Docavo Torres Luis
- Fernandez Belmonte Silvia
- Gaña Barrientos Oscar Ovan
- Garcia Gomez Begoña
- Guilera Valles Esther
- Herrero Barrio Fernando Manuel
- Lopez Hernandez Gema
- Majo Espinosa Monica
- Maroto Carpintero Diana
- Martin Rodriguez Manuel
- Martinez Jarque Yolanda
- Masegosa Zaragoza Sara
- Mayor Graciani Eva Maria
- Molina Galera Jorge
- Muñoz Garcia Bernardino
- Murillo Lopez Luis Manuel
- Noguero Trespalle Juan Antonio
- Peña Rodriguez Elisa Lourdes
- Peñuela Calderon Rafael
- Rivas De La Oliva Juan Jose
- Rodriguez Sanchez Maria Lina
- Salinas Badia Oriol
- Salto Romano Mauro Gabriel
- Sevilla Lopez Beatriz
- Triguero Lopez Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38035 , F 160, S 8, H M 561208, I/A 74 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-28
Empresa: GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
Apoderado Mancomunado
- Cifre Gonzalez Jorge Juan
- De Andres Rodriguez Christian
- De Miguel Hernando Santiago
- Diaz Martin Samuel
- Duro Calero Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31283 , F 98, S 8, H M 29666, I/A 323 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-28
Empresa: GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
Apoderado Solidario
- De Andres Rodriguez Christian
- De La Cerda Albertos Blanca
- Del Triunfo Perez Enrique
- Romero Garcia Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31283 , F 73, S 8, H M 29666, I/A 292 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-28
Información de DE ANDRES RODRIGUEZ CHRISTIAN
Mostramos los datos de DE ANDRES RODRIGUEZ CHRISTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ANDRES RODRIGUEZ CHRISTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos