MATILLA CANGA ADOLFO
Informe ejecutivo de MATILLA CANGA ADOLFO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MATILLA CANGA ADOLFO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTACIONES DE SERVICIO DE MIERES SA | Liquidador | 08/11/2012 |
VINCULACIONES DE MATILLA CANGA ADOLFO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATILLA CANGA ADOLFO
Empresa: PETROLIFERA MIERENSE SA
Liquidador Solidario
- Garcia Fernandez Lisardo
- Garcia Fernandez Sergio
- Matilla Canga Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 73, S 8, H AS 7403, I/A 15 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-33
Empresa: PETROLIFERA MIERENSE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Fernandez Lisardo
- Garcia Fernandez Sergio
- Matilla Canga Adolfo
Presidente
Secretario
- Matilla Canga Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 73, S 8, H AS 7403, I/A 15 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-33
Empresa: TRANSPORTES RECOLLO SA
Consejero
- Matilla Canga Adolfo
Secretario
- Matilla Canga Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1159 , F 166, S 8, H AS 2615, I/A 18 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-33
Empresa: PETROLIFERA MIERENSE SA
Consejero
- Garcia Fernandez Lisardo
- Garcia Fernandez Sergio
- Matilla Canga Adolfo
Presidente
Secretario
- Matilla Canga Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 73, S 8, H AS 7403, I/A 14 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-33
Empresa: TRANSPORTES RECOLLO SA
Consejero
- Garcia Fernandez Lisardo
- Garcia Fernandez Sergio
- Matilla Canga Adolfo
Presidente
Secretario
- Matilla Canga Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1159 , F 166, S 8, H AS 2615, I/A 17 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-33
Empresa: OILUBE SL
Administrador Solidario
- Gayoso Hernandez Maria Trinidad
- Matilla Canga Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2480 , F 121, S 8, H AS 19583, I/A 8 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-33
Empresa: PETROLIFERA MIERENSE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Fernandez Lisardo
- Garcia Fernandez Sergio
- Matilla Canga Adolfo
Presidente
Secretario
- Matilla Canga Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 73, S 8, H AS 7403, I/A 13 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-33
Empresa: PETROLIFERA MIERENSE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Fernandez Lisardo
- Garcia Fernandez Sergio
- Matilla Canga Adolfo
Presidente
Secretario
- Matilla Canga Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 73, S 8, H AS 7403, I/A 13 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-33
Liquidador
- Matilla Canga Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1765 , F 141, S 8, H AS 11719, I/A 14 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-33
Empresa: ESTACIONES DE SERVICIO DE MIERES SA
Liquidador
- Matilla Canga Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1765 , F 140, S 8, H AS 11719, I/A 13 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-33
VER MAS ACTOS
Información de MATILLA CANGA ADOLFO
Mostramos los datos de MATILLA CANGA ADOLFO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATILLA CANGA ADOLFO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos