OILUBE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Eduardo Castro, 149
Código Postal 33212
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social OILUBE SL
CIF B33553702
Capital Social 75000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario VIUDA DE MARTINEZ LAVIADA SA
VINCULACIONES DE OILUBE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OILUBE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Haenni Peter Daniel | Administrador Solidario | 01/02/2016 | 13/04/2021 |
Hanni Peter Daniel | Liquidador | 13/04/2021 | 13/04/2021 |
Martinez Tuero Maria Belen | Administrador Solidario | 01/02/2016 | 13/04/2021 |
Paquet Garcia Javier Pedro | Apoderado | 01/02/2016 | 13/04/2021 |
VIUDA DE MARTINEZ LAVIADA SA | Socio Unico | 19/01/2016 | 13/04/2021 |
Garcia Gayoso Covadonga | Apoderado | 04/02/2009 | 22/05/2017 |
Gayoso Hernandez Maria Trinidad | Administrador Solidario | 01/02/2016 | |
Matilla Canga Adolfo | Administrador Solidario | 01/02/2016 |
ACTOS BORME DE OILUBE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2480 , F 122, S 8, H AS 19583, I/A 12 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2480 , F 122, S 8, H AS 19583, I/A 12 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2480 , F 122, S 8, H AS 19583, I/A 12 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2480 , F 122, S 8, H AS 19583, I/A 12 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2480 , F 122, S 8, H AS 19583, I/A 11 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2480 , F 122, S 8, H AS 19583, I/A 10 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-33
Capital Anterior: | 34.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 41.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 75.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 120,59 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2480 , F 122, S 8, H AS 19583, I/A 10 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2480 , F 121, S 8, H AS 19583, I/A 9 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-33
- AVDA DE EDUARDO CASTRO 149 (GIJON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2480 , F 121, S 8, H AS 19583, I/A 8 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2480 , F 121, S 8, H AS 19583, I/A 8 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-33