PETROLIFERA MIERENSE SA - EXTINGUIDA
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Razón Social PETROLIFERA MIERENSE SA
CIF A33101767
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PETROLIFERA MIERENSE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PETROLIFERA MIERENSE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Fernandez Lisardo | Presidente | 06/02/2014 | 15/01/2021 |
Garcia Fernandez Lisardo | Consejero | 06/02/2014 | 15/01/2021 |
Garcia Fernandez Lisardo | Liquidador Solidario | 15/01/2021 | 15/01/2021 |
Garcia Fernandez Lisardo | Consejero Delegado | 15/03/2019 | 15/01/2021 |
Garcia Fernandez Sergio | Consejero | 06/02/2014 | 15/01/2021 |
Garcia Fernandez Sergio | Liquidador Solidario | 15/01/2021 | 15/01/2021 |
Matilla Canga Adolfo | Secretario | 06/02/2014 | 15/01/2021 |
Matilla Canga Adolfo | Consejero | 06/02/2014 | 15/01/2021 |
Matilla Canga Adolfo | Liquidador Solidario | 15/01/2021 | 15/01/2021 |
Garcia Fernandez Lisardo | Consejero Delegado | 06/02/2014 | 15/03/2019 |
ACTOS BORME DE PETROLIFERA MIERENSE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 73, S 8, H AS 7403, I/A 15 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 73, S 8, H AS 7403, I/A 15 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-33
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 73, S 8, H AS 7403, I/A 15 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-33
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 73, S 8, H AS 7403, I/A 15 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-33
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 73, S 8, H AS 7403, I/A 14 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-33
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 73, S 8, H AS 7403, I/A 14 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-33
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 73, S 8, H AS 7403, I/A 14 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-33
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 73, S 8, H AS 7403, I/A 13 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-33
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 73, S 8, H AS 7403, I/A 13 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-33