MATILLA ALVAREZ GERMAN
Informe ejecutivo de MATILLA ALVAREZ GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MATILLA ALVAREZ GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARTUJA CULTURAL EVENTS AIE | Apoderado Solidario | 28/08/2024 | |
I FEEL LOVE AIE | Apoderado Solidario | 27/08/2024 | |
PHONYCK STUDIOS AIE | Apoderado Solidario | 24/04/2024 | |
FACTUALES & DOCUMENTALES AIE | Apoderado Solidario | 21/02/2024 | |
EMOTIONAL CONCERTS AIE | Apoderado Solidario | 28/12/2023 | |
THE BASSEMENT CLUB 2022 AIE | Apoderado | 20/11/2023 |
VINCULACIONES DE MATILLA ALVAREZ GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATILLA ALVAREZ GERMAN
Empresa: CARTUJA CULTURAL EVENTS AIE
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE139221, I/A 4 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-41
Empresa: I FEEL LOVE AIE
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE139219, I/A 5 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-41
Empresa: PHONYCK STUDIOS AIE
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6943 , F 35, S 8, H SE127531, I/A 4 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-41
Empresa: GLOBAL CORNELIA SL
Apoderado Solidario
- Matilla Alvarez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45907 , F 157, S 8, H M 806760, I/A 4 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-28
Empresa: OMMADVISORY SL
Apoderado
- Matilla Alvarez German
- Paredes Gonzalez Del Amo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40902 , F 158, S 8, H M 725589, I/A 12 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-28
Empresa: GLOBAL CORNELIA SL
Apoderado Solidario
- Fontan De Ansorena Blanca
- Matilla Alvarez German
- Perujo Fariña Jorge
- Treviño Fernandez Mariana
- Zambrano Dominguez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45907 , F 156, S 8, H M 806760, I/A 3 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-28
Empresa: FACTUALES & DOCUMENTALES AIE
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7411 , F 173, S 8, H SE139483, I/A 3 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-41
Empresa: EMOTIONAL CONCERTS AIE
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45951 , F 62, S 8, H M 740327, I/A 11 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Empresa: THE BASSEMENT CLUB 2022 AIE
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43424 , F 106, S 8, H M 766972, I/A 7 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Empresa: OMMADVISORY SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40902 , F 157, S 8, H M 725589, I/A 11 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-28
Información de MATILLA ALVAREZ GERMAN
Mostramos los datos de MATILLA ALVAREZ GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATILLA ALVAREZ GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos