PERUJO FARIÑA JORGE
Informe ejecutivo de PERUJO FARIÑA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 25
Empresas activas: 15
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PERUJO FARIÑA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BACULUM MAYORES SL | Secretario No Consejero | 14/08/2024 | |
GLOBAL EZARIAN SL | Apoderado Solidario | 21/06/2024 | |
PARADISE A LA CARTE TECH SL | Apoderado Solidario | 18/04/2024 | |
GLOBAL CORNELIA SL | Apoderado Solidario | 08/04/2024 | |
PARADISE A LA CARTE SL | Apoderado Solidario | 15/03/2024 | |
METAIS ESTRATEXICOS SL | Apoderado Solidario | 11/03/2024 | |
TUNGSTEN SAN FINX SL | Apoderado Solidario | 27/02/2024 | |
EMOTIONAL CONCERTS AIE | Representante | 28/12/2023 | |
METAIS ESTRATEXICOS SL | Apoderado Solidario | 20/12/2023 | |
THE BASSEMENT CLUB 2022 AIE | Representante | 20/11/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PERUJO FARIÑA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERUJO FARIÑA JORGE
Empresa: BACULUM MAYORES SL
Consejero
Secretario No Consejero
- Perujo Fariña Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 683169, I/A 7 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: ARA MUSIC LIVE AIE
Administrador Solidario
Representante
- Perujo Fariña Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 743361, I/A 10 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Empresa: GLOBAL EZARIAN SL
Apoderado Solidario
- Perujo Fariña Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 819866, I/A 3 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Empresa: ROTOR COMPONENTES TECNOLOGICOS SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Perujo Fariña Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 176350, I/A 67 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-28
Empresa: PARADISE A LA CARTE TECH SL
Apoderado Solidario
- Perujo Fariña Jorge
- Soler Gonzalez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6491, L 5399, F 113, S 8, H MA181149, I/A 2 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-29
Empresa: GLOBAL CORNELIA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45907 , F 156, S 8, H M 806760, I/A 3 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-28
Empresa: ARA MUSIC LIVE AIE
Administrador Solidario
Representante
- Perujo Fariña Jorge
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46252 , F 130, S 8, H M 743361, I/A 8 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-28
Empresa: PARADISE A LA CARTE SL
Apoderado Solidario
- Perujo Fariña Jorge
- Soler Gonzalez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5515, L 4422, F 59, S 8, H MA134038, I/A 6 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-29
Empresa: METAIS ESTRATEXICOS SL
Apoderado Solidario
- Perujo Fariña Jorge
- Soler Gonzalez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45229 , F 89, S 8, H M 795830, I/A 7 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-28
Empresa: TUNGSTEN SAN FINX SL
Apoderado Solidario
- Perujo Fariña Jorge
- Soler Gonzalez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460 , F 197, S 8, H SC 47739, I/A 14 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-46-15
VER MAS ACTOS
Información de PERUJO FARIÑA JORGE
Mostramos los datos de PERUJO FARIÑA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERUJO FARIÑA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos