CONTRERAS LOPEZ ANA
Informe ejecutivo de CONTRERAS LOPEZ ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CONTRERAS LOPEZ ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARTUJA CULTURAL EVENTS AIE | Apoderado Solidario | 28/08/2024 | |
I FEEL LOVE AIE | Apoderado Solidario | 27/08/2024 | |
PHONYCK STUDIOS AIE | Apoderado Solidario | 24/04/2024 | |
FACTUALES & DOCUMENTALES AIE | Apoderado Solidario | 21/02/2024 | |
EMOTIONAL CONCERTS AIE | Apoderado Solidario | 28/12/2023 | |
THE BASSEMENT CLUB 2022 AIE | Apoderado | 20/11/2023 | |
OMMADVISORY SL | Apoderado | 13/10/2023 | |
HUMANNET IBERIA SL | Apoderado Solidario | 21/03/2022 | |
HOLDING FT-GIBALBIN SL | Apoderado | 21/03/2022 |
VINCULACIONES DE CONTRERAS LOPEZ ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONTRERAS LOPEZ ANA
Empresa: CARTUJA CULTURAL EVENTS AIE
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE139221, I/A 4 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-41
Empresa: I FEEL LOVE AIE
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE139219, I/A 5 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-41
Empresa: PHONYCK STUDIOS AIE
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6943 , F 35, S 8, H SE127531, I/A 4 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-41
Empresa: FACTUALES & DOCUMENTALES AIE
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7411 , F 173, S 8, H SE139483, I/A 3 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-41
Empresa: EMOTIONAL CONCERTS AIE
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45951 , F 62, S 8, H M 740327, I/A 11 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Empresa: THE BASSEMENT CLUB 2022 AIE
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43424 , F 106, S 8, H M 766972, I/A 7 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Empresa: OMMADVISORY SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40902 , F 157, S 8, H M 725589, I/A 11 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-28
Empresa: HOLDING FT-GIBALBIN SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42885 , F 216, S 8, H M 758199, I/A 3 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-28
Empresa: HUMANNET IBERIA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43255 , F 39, S 8, H M 764214, I/A 3 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-28
Información de CONTRERAS LOPEZ ANA
Mostramos los datos de CONTRERAS LOPEZ ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONTRERAS LOPEZ ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos