MATEO GARCIA CARLOS
Informe ejecutivo de MATEO GARCIA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MATEO GARCIA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NICOGUMA SA | Consejero | 25/04/2019 | |
NICOGUMA SA | Consejero | 07/05/2015 |
VINCULACIONES DE MATEO GARCIA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEO GARCIA CARLOS
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38865 , F 70, S 8, H M 682085, I/A 22 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Empresa: MARCATANA SERVICIOS Y GESTIONES SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38865 , F 52, S 8, H M 682085, I/A 7 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-28
Consejero Delegado Mancomunado
- De Borja Corcostegui Guraya Francisco
- Guell Villanueva Jose Luis
- Mateo Garcia Carlos
Consejero
- De Borja Corcostegui Guraya Francisco
- Guell Villanueva Jose Luis
- Mateo Garcia Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43366 , F 55, S 8, H B 335712, I/A 23 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-08
Empresa: INSTITUTO DE MICROCIRUGIA OCULAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38954 , F 95, S 8, H B 119228, I/A 27 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-08
Empresa: INSTITUTO DE MICROCIRUGIA OCULAR SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38954 , F 95, S 8, H B 119228, I/A 26 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-08
Empresa: INSTITUTO DE MICROCIRUGIA OCULAR SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38954 , F 95, S 8, H B 119228, I/A 26 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-08
Información de MATEO GARCIA CARLOS
Mostramos los datos de MATEO GARCIA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEO GARCIA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos