CORCOSTEGUI GURAYA FRANCISCO DE BORJA
Informe ejecutivo de CORCOSTEGUI GURAYA FRANCISCO DE BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CORCOSTEGUI GURAYA FRANCISCO DE BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NICOGUMA SA | Presidente | 25/04/2019 | |
NICOGUMA SA | Consejero | 25/04/2019 | |
CORSUBI SL | Administrador Unico | 15/06/2016 | |
NICOGUMA SA | Consejero | 07/05/2015 |
VINCULACIONES DE CORCOSTEGUI GURAYA FRANCISCO DE BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORCOSTEGUI GURAYA FRANCISCO DE BORJA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38865 , F 70, S 8, H M 682085, I/A 22 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Empresa: MARCATANA SERVICIOS Y GESTIONES SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38865 , F 52, S 8, H M 682085, I/A 7 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-28
Empresa: INSTITUTO DE MICROCIRUGIA OCULAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Corcostegui Guraya Francisco De Borja
- Garcia Arumi Jose
- Guell Villanueva Jose Luis
- Mateo Garcia Carlos
- Nieto Uresandi Isabel
- Rodriguez Perez Francisca
Presidente
- Corcostegui Guraya Francisco De Borja
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38954 , F 95, S 8, H B 119228, I/A 27 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-08
Empresa: CORSUBI SL
Administrador Unico
- Corcostegui Guraya Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29069 , F 147, S 8, H B 4372, I/A 9 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-08
Empresa: CORSUBI SL
Administrador
- Corcostegui Guraya Francisco De Borja
- Rodriguez Perez Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29069 , F 147, S 8, H B 4372, I/A 9 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-08
Empresa: INSTITUTO DE MICROCIRUGIA OCULAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Corcostegui Guraya Francisco De Borja
- Guell Villanueva Jose Luis
- Mateo Garcia Carlos
- Nieto Uresandi Isabel
- Rodriguez Perez Francisca
Presidente
- Corcostegui Guraya Francisco De Borja
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38954 , F 95, S 8, H B 119228, I/A 26 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-08
Empresa: INSTITUTO DE MICROCIRUGIA OCULAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Corcostegui Guraya Francisco De Borja
- Guell Villanueva Jose Luis
- Mateo Garcia Carlos
- Nieto Uresandi Isabel
- Rodriguez Perez Francisca
Presidente
- Corcostegui Guraya Francisco De Borja
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38954 , F 95, S 8, H B 119228, I/A 26 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-08
Empresa: INTER OFTAL SL
Liquidador Mancomunado
- Corcostegui Guraya Francisco De Borja
- Morros Lopez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43452 , F 65, S 8, H B 430245, I/A 2 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-08
Empresa: INTER OFTAL SL
Administrador Mancomunado
- Corcostegui Guraya Francisco De Borja
- Morros Lopez Manuel
Liquidador Mancomunado
- Corcostegui Guraya Francisco De Borja
- Morros Lopez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43452 , F 65, S 8, H B 430245, I/A 2 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-08
Empresa: INTER OFTAL SL
Administrador Mancomunado
- Corcostegui Guraya Francisco De Borja
- Morros Lopez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43452 , F 64, S 8, H B 430245, I/A 1 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-08
VER MAS ACTOS
Información de CORCOSTEGUI GURAYA FRANCISCO DE BORJA
Mostramos los datos de CORCOSTEGUI GURAYA FRANCISCO DE BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORCOSTEGUI GURAYA FRANCISCO DE BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos