GARCIA ARUMI JOSE
Informe ejecutivo de GARCIA ARUMI JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE GARCIA ARUMI JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ARUMI JOSE
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38865 , F 70, S 8, H M 682085, I/A 22 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Empresa: MARCATANA SERVICIOS Y GESTIONES SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38865 , F 52, S 8, H M 682085, I/A 7 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-28
Empresa: INSTITUTO DE MICROCIRUGIA OCULAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38954 , F 95, S 8, H B 119228, I/A 27 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-08
Empresa: GARCIA ARUMI Y ASOCIADOS SLP
Liquidador
- Garcia Arumi Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32357 , F 139, S 8, H B 157456, I/A 6 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-08
Empresa: GARCIA ARUMI Y ASOCIADOS SLP
Administrador Unico
- Garcia Arumi Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32357 , F 139, S 8, H B 157456, I/A 6 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-08
Empresa: GARCIA ARUMI Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Garcia Arumi Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29622 , F 16, S 8, H B 157456, I/A 4 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-08
Información de GARCIA ARUMI JOSE
Mostramos los datos de GARCIA ARUMI JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ARUMI JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos