MATAMALA VILA JORDI
Informe ejecutivo de MATAMALA VILA JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MATAMALA VILA JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAVIL 94 SL | Presidente | 28/01/2019 | |
MAVIL 94 SL | Consejero | 28/01/2019 | |
MATEL 72 SL | Presidente | 25/01/2019 | |
MATEL 72 SL | Consejero | 25/01/2019 | |
MATEL 72 SL | Consejero Delegado | 25/01/2019 | |
SERTRES SA | Presidente | 11/12/2015 | |
SERTRES SA | Presidente | 18/08/2010 | 11/12/2015 |
SERTRES SA | Consejero | 18/08/2010 | 11/12/2015 |
SERTRES SA | Consejero Delegado | 18/08/2010 | 11/12/2015 |
SERBA SA | Administrador Unico | 16/01/2014 | 08/10/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MATAMALA VILA JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATAMALA VILA JORDI
Empresa: MAVIL 94 SL
Consejero Delegado
Consejero
- De Llanza Maña Carmen
- Matamala Val Anna
- Matamala Vila Jordi
Presidente
- Matamala Vila Jordi
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43082 , F 202, S 8, H B 218722, I/A 14 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-08
Empresa: MATEL 72 SL
Consejero Delegado
- Matamala Vila Jordi
Consejero
- De Llanza Maña Carmen
- Matamala Val Anna
- Matamala Vila Jordi
Presidente
- Matamala Vila Jordi
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44584 , F 146, S 8, H B 174590, I/A 13 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-08
Empresa: SERTRES SA
Consejero Delegado
- Matamala Vila Jordi
Consejero
- De Llanza Maña Carmen
- Matamala Val Anna
- Matamala Vila Jordi
Presidente
- Matamala Vila Jordi
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33513 , F 127, S 8, H B 72236, I/A 18 N (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-08
Empresa: SERBA SA
Administrador Unico
- Matamala Vila Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24918 , F 114, S 8, H B 79945, I/A 24 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-08
Empresa: SERBA SA
Administrador Unico
- Matamala Vila Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24918 , F 113, S 8, H B 79945, I/A 22 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08
Empresa: SERBA SA
Consejero Delegado
- Matamala Vila Jordi
Consejero
- De Llanza Maña Carmen
- Matamala Val Anna
- Matamala Vila Jordi
Presidente
- Matamala Vila Jordi
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24918 , F 113, S 8, H B 79945, I/A 22 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08
Empresa: MATUR96 SL
Consejero Delegado
- Matamala Vila Jordi
Consejero
- De Llanza Maña Carmen
- Matamala Val Anna
- Matamala Vila Jordi
Presidente
- Matamala Vila Jordi
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40493 , F 11, S 8, H B 142921, I/A 12 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-08
Empresa: SERTRES SA
Consejero Delegado
- Matamala Vila Jordi
Consejero
- De Llanza Maña Carmen
- Matamala Val Anna
- Matamala Vila Jordi
Presidente
- Matamala Vila Jordi
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33513 , F 127, S 8, H B 72236, I/A 18 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-08
Empresa: SERBA SA
Consejero Delegado
- Matamala Vila Jordi
Consejero
- De Llanza Maña Carmen
- Matamala Val Anna
- Matamala Vila Jordi
Presidente
- Matamala Vila Jordi
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24918 , F 111, S 8, H B 79945, I/A 20 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-08
Información de MATAMALA VILA JORDI
Mostramos los datos de MATAMALA VILA JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATAMALA VILA JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos