MATAMALA VAL ANNA
Informe ejecutivo de MATAMALA VAL ANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MATAMALA VAL ANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAVIL 94 SL | Apoderado | 22/03/2012 | |
SERTRES SA | Apoderado | 22/03/2012 | |
MATUR96 SL | Apoderado | 22/03/2012 |
VINCULACIONES DE MATAMALA VAL ANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATAMALA VAL ANNA
Empresa: MAVIL 94 SL
Consejero Delegado
Consejero
- De Llanza Maña Carmen
- Matamala Val Anna
- Matamala Vila Jordi
Presidente
Secretario
- Matamala Val Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43082 , F 202, S 8, H B 218722, I/A 14 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-08
Empresa: MATEL 72 SL
Consejero Delegado
Consejero
- De Llanza Maña Carmen
- Matamala Val Anna
- Matamala Vila Jordi
Presidente
Secretario
- Matamala Val Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44584 , F 146, S 8, H B 174590, I/A 13 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-08
Empresa: SERTRES SA
Consejero Delegado
Consejero
- De Llanza Maña Carmen
- Matamala Val Anna
- Matamala Vila Jordi
Presidente
Secretario
- Matamala Val Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33513 , F 127, S 8, H B 72236, I/A 18 N (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-08
Empresa: SERBA SA
Consejero Delegado
Consejero
- De Llanza Maña Carmen
- Matamala Val Anna
- Matamala Vila Jordi
Presidente
Secretario
- Matamala Val Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24918 , F 113, S 8, H B 79945, I/A 22 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08
Empresa: MATUR96 SL
Consejero Delegado
Consejero
- De Llanza Maña Carmen
- Matamala Val Anna
- Matamala Vila Jordi
Presidente
Secretario
- Matamala Val Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40493 , F 11, S 8, H B 142921, I/A 12 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-08
Empresa: MATUR96 SL
Apoderado
- Matamala Val Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40493 , F 11, S 8, H B 142921, I/A 11 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-08
Empresa: SERTRES SA
Apoderado
- Matamala Val Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33513 , F 127, S 8, H B 72236, I/A 19 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-08
Empresa: SERBA SA
Apoderado
- Matamala Val Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24918 , F 112, S 8, H B 79945, I/A 21 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-08
Empresa: MAVIL 94 SL
Apoderado
- Matamala Val Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32830 , F 91, S 8, H B 218722, I/A 10 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-08
Empresa: SERTRES SA
Consejero Delegado
Consejero
- De Llanza Maña Carmen
- Matamala Val Anna
- Matamala Vila Jordi
Presidente
Secretario
- Matamala Val Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33513 , F 127, S 8, H B 72236, I/A 18 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-08
VER MAS ACTOS
Información de MATAMALA VAL ANNA
Mostramos los datos de MATAMALA VAL ANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATAMALA VAL ANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos