DE LLANZA MAÑA CARMEN
Informe ejecutivo de DE LLANZA MAÑA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE DE LLANZA MAÑA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAVIL 94 SL | Consejero | 28/01/2019 | |
MAVIL 94 SL | Consejero Delegado | 28/01/2019 | |
MATEL 72 SL | Consejero | 25/01/2019 | |
SERTRES SA | Consejero | 18/08/2010 | 11/12/2015 |
SERBA SA | Consejero | 18/08/2010 | 16/01/2014 |
MATUR96 SL | Consejero | 04/12/2013 |
VINCULACIONES DE DE LLANZA MAÑA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LLANZA MAÑA CARMEN
Empresa: MAVIL 94 SL
Consejero Delegado
- De Llanza Maña Carmen
Consejero
- De Llanza Maña Carmen
- Matamala Val Anna
- Matamala Vila Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43082 , F 202, S 8, H B 218722, I/A 14 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-08
Empresa: MATEL 72 SL
Consejero Delegado
Consejero
- De Llanza Maña Carmen
- Matamala Val Anna
- Matamala Vila Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44584 , F 146, S 8, H B 174590, I/A 13 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-08
Empresa: SERTRES SA
Consejero Delegado
Consejero
- De Llanza Maña Carmen
- Matamala Val Anna
- Matamala Vila Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33513 , F 127, S 8, H B 72236, I/A 18 N (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-08
Empresa: SERBA SA
Consejero Delegado
Consejero
- De Llanza Maña Carmen
- Matamala Val Anna
- Matamala Vila Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24918 , F 113, S 8, H B 79945, I/A 22 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08
Empresa: MATUR96 SL
Consejero Delegado
Consejero
- De Llanza Maña Carmen
- Matamala Val Anna
- Matamala Vila Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40493 , F 11, S 8, H B 142921, I/A 12 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-08
Empresa: SERTRES SA
Consejero Delegado
Consejero
- De Llanza Maña Carmen
- Matamala Val Anna
- Matamala Vila Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33513 , F 127, S 8, H B 72236, I/A 18 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-08
Empresa: SERBA SA
Consejero Delegado
Consejero
- De Llanza Maña Carmen
- Matamala Val Anna
- Matamala Vila Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24918 , F 111, S 8, H B 79945, I/A 20 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-08
Información de DE LLANZA MAÑA CARMEN
Mostramos los datos de DE LLANZA MAÑA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LLANZA MAÑA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos