MARY JEAN-MICHEL
Informe ejecutivo de MARY JEAN-MICHEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARY JEAN-MICHEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOLLHOFF SA | Presidente | 21/06/2017 | 08/04/2022 |
BOLLHOFF SA | Consejero | 21/06/2017 | 08/04/2022 |
BOLLHOFF SA | Presidente | 31/10/2012 | 21/06/2017 |
BOLLHOFF SA | Consejero | 31/10/2012 | 21/06/2017 |
BOLLHOFF SA | Presidente | 03/03/2011 | 31/10/2012 |
BOLLHOFF SA | Consejero | 03/03/2011 | 31/10/2012 |
VINCULACIONES DE MARY JEAN-MICHEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARY JEAN-MICHEL
Empresa: BOLLHOFF SA
Consejero
- Loeffler Carsten
- Mary Jean-michel
- Schwergold Serge Henri Michel
- Wolfgang Bollhoff Michael
Presidente
- Mary Jean-michel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20577 , F 80, S 8, H M 50775, I/A 40 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-28
Empresa: BOLLHOFF SA
Consejero Delegado
Consejero
- Loeffler Carsten
- Mary Jean-michel
- Schwergold Serge Henri Michel
- Wolfgang Bollhoff Michael
Presidente
- Mary Jean-michel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20577 , F 75, S 8, H M 50775, I/A 32 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
Empresa: BOLLHOFF SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Mary Jean-michel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20577 , F 75, S 8, H M 50775, I/A 32 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
Empresa: BOLLHOFF SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Mary Jean-michel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20577 , F 74, S 8, H M 50775, I/A 28 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-28
Empresa: BOLLHOFF SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Mary Jean-michel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20577 , F 74, S 8, H M 50775, I/A 28 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-28
Empresa: BOLLHOFF SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20577 , F 73, S 8, H M 50775, I/A 27 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-28
Información de MARY JEAN-MICHEL
Mostramos los datos de MARY JEAN-MICHEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARY JEAN-MICHEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos