SCHWERGOLD URIBE SERGIO
Informe ejecutivo de SCHWERGOLD URIBE SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SCHWERGOLD URIBE SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOLLHOFF SA | Apoderado | 28/10/2010 | 01/08/2019 |
BOLLHOFF SA | Apoderado | 18/05/2010 | 01/08/2019 |
BOLLHOFF SA | Consejero Delegado | 03/03/2011 | 31/10/2012 |
BOLLHOFF SA | Consejero | 18/05/2010 | 31/10/2012 |
VINCULACIONES DE SCHWERGOLD URIBE SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHWERGOLD URIBE SERGIO
Empresa: BOLLHOFF SA
Apoderado
- Schwergold Uribe Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20577 , F 76, S 8, H M 50775, I/A 36 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-28
Empresa: BOLLHOFF SA
Consejero Delegado
- Schwergold Uribe Sergio
Consejero
- Bollhoff Michael Wolfgang
- Manceñido Parrado Miguel
- Mary Jean-michel
- Rigoni Christian
- Schwergold Uribe Sergio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20577 , F 74, S 8, H M 50775, I/A 28 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-28
Empresa: BOLLHOFF SA
Consejero Delegado
- Schwergold Uribe Sergio
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20577 , F 73, S 8, H M 50775, I/A 27 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-28
Empresa: BOLLHOFF SA
Apoderado
- Schwergold Uribe Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20577 , F 72, S 8, H M 50775, I/A 25 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-28
Empresa: BOLLHOFF SA
Apoderado
- Schwergold Uribe Sergio
Consejero
- Schwergold Uribe Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20577 , F 71, S 8, H M 50775, I/A 24 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-28
Información de SCHWERGOLD URIBE SERGIO
Mostramos los datos de SCHWERGOLD URIBE SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHWERGOLD URIBE SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos