SCHWERGOLD SERGE HENRI MICHEL
Informe ejecutivo de SCHWERGOLD SERGE HENRI MICHEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SCHWERGOLD SERGE HENRI MICHEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOLLHOFF SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/04/2022 | |
BOLLHOFF SA | Consejero | 08/04/2022 | |
BOLLHOFF SA | Secretario | 08/04/2022 | |
BOLLHOFF SA | Apoderado | 01/08/2019 |
VINCULACIONES DE SCHWERGOLD SERGE HENRI MICHEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHWERGOLD SERGE HENRI MICHEL
Empresa: BOLLHOFF SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Schwergold Serge Henri Michel
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20577 , F 80, S 8, H M 50775, I/A 41 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-28
Empresa: BOLLHOFF SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Moreno Juan Carlos
- Schwergold Serge Henri Michel
- Velazquez Pastor Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20577 , F 80, S 8, H M 50775, I/A 41 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-28
Empresa: BOLLHOFF SA
Consejero
- Loeffler Carsten
- Schwergold Serge Henri Michel
- Wolfgang Bollhoff Michael
Presidente
Secretario
- Schwergold Serge Henri Michel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20577 , F 80, S 8, H M 50775, I/A 40 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-28
Empresa: BOLLHOFF SA
Consejero
- Loeffler Carsten
- Mary Jean-michel
- Schwergold Serge Henri Michel
- Wolfgang Bollhoff Michael
Presidente
Secretario
- Schwergold Serge Henri Michel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20577 , F 80, S 8, H M 50775, I/A 40 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-28
Empresa: BOLLHOFF SA
Consejero Delegado
- Schwergold Serge Henri Michel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20577 , F 77, S 8, H M 50775, I/A 37 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-28
Empresa: BOLLHOFF SA
Apoderado
- Schwergold Serge Henri Michel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20577 , F 76, S 8, H M 50775, I/A 36 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-28
Empresa: BOLLHOFF SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Moreno Juan Carlos
- Schwergold Serge Henri Michel
- Velazquez Pastor Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20577 , F 76, S 8, H M 50775, I/A 35 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-28
Empresa: BOLLHOFF SA
Apoderado
- Alvarez Moreno Juan Carlos
- Schwergold Serge Henri Michel
- Velazquez Pastor Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20577 , F 76, S 8, H M 50775, I/A 35 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-28
Empresa: BOLLHOFF SA
Consejero Delegado
- Schwergold Serge Henri Michel
Consejero
- Loeffler Carsten
- Mary Jean-michel
- Schwergold Serge Henri Michel
- Wolfgang Bollhoff Michael
Presidente
Secretario
- Schwergold Serge Henri Michel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20577 , F 75, S 8, H M 50775, I/A 32 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
Empresa: BOLLHOFF SA
Consejero Delegado
- Schwergold Serge Henri Michel
Consejero
- Manceñido Parrado Miguel
- Mary Jean-michel
- Schwergold Serge Henri Michel
- Wolfgang Bollhoff Michael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20577 , F 75, S 8, H M 50775, I/A 32 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
VER MAS ACTOS
Información de SCHWERGOLD SERGE HENRI MICHEL
Mostramos los datos de SCHWERGOLD SERGE HENRI MICHEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHWERGOLD SERGE HENRI MICHEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos