MARTINEZ HERRERO MARIANO
Informe ejecutivo de MARTINEZ HERRERO MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ HERRERO MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/07/2015 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ HERRERO MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ HERRERO MARIANO
Consejero
- Abando Ayo Jose Raul
- Martinez Herrero Mariano
- Martinez Mosquera Andres
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31262 , F 87, S 8, H M 562763, I/A 6 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-28
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abando Ayo Jose Raul
- Aguirrebengoa Garay Ramon Antonio
- Arranz Arlanzon Gemma
- Bargues Gasco Fernando
- Cirerol Roca Guillermo
- De Gregorio Garnica Miguel Angel
- Fernandez Barrero Juan Pablo
- Flaque Rocabert Ernesto
- Gonzalez Ruiz Jorge
- Herrando Deprit Luis
- Iglesias Perez Margarita
- Lopez Aranda Robles Alvaro
- Martinez Herrero Mariano
- Mugica Toran Juan
- Patricio Alvaro Francisco Javier
- Peña Franch Oscar
- Ruiz Lobato Gabriel
- Subirana Arrese Luis Gonzalo
- Vaca De Osma Ulacia Maria Luisa
- Via Grau Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44818 , F 45, S 8, H B 41232, I/A 776 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-08
Auditor
Consejero
- Abando Ayo Jose Raul
- Martinez Herrero Mariano
- Martinez Mosquera Andres
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31262 , F 83, S 8, H M 562763, I/A 1 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-28
Información de MARTINEZ HERRERO MARIANO
Mostramos los datos de MARTINEZ HERRERO MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ HERRERO MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos