PATRICIO ALVARO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de PATRICIO ALVARO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PATRICIO ALVARO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/07/2015 |
VINCULACIONES DE PATRICIO ALVARO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PATRICIO ALVARO FRANCISCO JAVIER
Empresa: ULEILA SANTA MARIA INVERSIONES SICAV
Consejero
- Lopez Aranda Robles Alvaro
- Patricio Alvaro Francisco Javier
- Tejada Barrios Javier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26550 , F 198, S 8, H M 264684, I/A 30 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-28
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abando Ayo Jose Raul
- Aguirrebengoa Garay Ramon Antonio
- Arranz Arlanzon Gemma
- Bargues Gasco Fernando
- Cirerol Roca Guillermo
- De Gregorio Garnica Miguel Angel
- Fernandez Barrero Juan Pablo
- Flaque Rocabert Ernesto
- Gonzalez Ruiz Jorge
- Herrando Deprit Luis
- Iglesias Perez Margarita
- Lopez Aranda Robles Alvaro
- Martinez Herrero Mariano
- Mugica Toran Juan
- Patricio Alvaro Francisco Javier
- Peña Franch Oscar
- Ruiz Lobato Gabriel
- Subirana Arrese Luis Gonzalo
- Vaca De Osma Ulacia Maria Luisa
- Via Grau Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44818 , F 45, S 8, H B 41232, I/A 776 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-08
Empresa: ULEILA SANTA MARIA INVERSIONES SICAV
Consejero
- Patricio Alvaro Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26550 , F 197, S 8, H M 264684, I/A 27 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-28
Empresa: ALTOMORO INVERSIONES SICAV
Consejero
- Patricio Alvaro Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32495 , F 106, S 8, H M 285835, I/A 21 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-28
Empresa: ALTOMORO INVERSIONES SICAV
Consejero
- Patricio Alvaro Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16736 , F 120, S 8, H M 285835, I/A 12 (23/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-148-28
Información de PATRICIO ALVARO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de PATRICIO ALVARO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PATRICIO ALVARO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos