CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 51
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 22/07/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BCN RATING SL | Consejero | 20/01/2016 | 19/01/2023 |
BCN RATING SL | Presidente | 20/01/2016 | 19/01/2023 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 19/01/2023 | |
CECABANK SA | EntidDeposit | 22/04/2015 | 19/01/2023 |
Crespo Roman Javier | Representante | 21/11/2018 | 19/01/2023 |
Crespo Roman Javier | Consejero | 20/01/2016 | 19/01/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 22/07/2013 | 19/01/2023 |
Invercaixa Gestion Sociedad Gestora De Institucion | Entidad Gestora | 15/06/2015 | 19/01/2023 |
Laguens Marsal Carlos | Secretario | 22/04/2015 | 19/01/2023 |
Perez Fontan Cattaneo Maria | Vicesecret. | 22/04/2015 | 19/01/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31262 , F 89, S 8, H M 562763, I/A 12 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31262 , F 89, S 8, H M 562763, I/A 12 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31262 , F 89, S 8, H M 562763, I/A 12 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31262 , F 89, S 8, H M 562763, I/A 12 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Representante
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31262 , F 89, S 8, H M 562763, I/A 12 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31262 , F 89, S 8, H M 562763, I/A 11 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31262 , F 89, S 8, H M 562763, I/A 10 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31262 , F 88, S 8, H M 562763, I/A 9 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31262 , F 88, S 8, H M 562763, I/A 9 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 51 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31262 , F 88, S 8, H M 562763, I/A 8 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-28