MARTINEZ-GIL VICH JOSE LUIS
Informe ejecutivo de MARTINEZ-GIL VICH JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ-GIL VICH JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTELLANA 179 SA | Apoderado | 06/05/2009 | 02/01/2013 |
GABINETE DE PLANIFICACION INMOBILIARIA SL | Consejero | 05/08/2011 | 17/05/2012 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ-GIL VICH JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ-GIL VICH JOSE LUIS
Empresa: CASTELLANA 179 SA
Apoderado
- Martinez-gil Vich Ignacio
- Martinez-gil Vich Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25938 , F 160, S 8, H M 231860, I/A 11 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-28
Consejero Delegado
Consejero
- Camuñas Solis Jose Antonio
- Lamo De Espinosa Y Michels De Champourcin Jaime
- Martinez-gil Vich Jose Luis
- Rodriguez Viadas Miguel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29076 , F 53, S 8, H M 523519, I/A 2 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-28
Consejero Delegado
Consejero
- Camuñas Solis Jose Antonio
- Lamo De Espinosa Y Michels De Champourcin Jaime
- Martinez-gil Vich Jose Luis
- Rodriguez Viadas Miguel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29076 , F 50, S 8, H M 523519, I/A 1 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-28
Empresa: CASTELLANA 179 SA
Apoderado
- Martinez-gil Vich Ignacio
- Martinez-gil Vich Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25938 , F 158, S 8, H M 231860, I/A 8 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-28
Información de MARTINEZ-GIL VICH JOSE LUIS
Mostramos los datos de MARTINEZ-GIL VICH JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ-GIL VICH JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos