GABINETE DE PLANIFICACION INMOBILIARIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alameda, 14
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GABINETE DE PLANIFICACION INMOBILIARIA SL
CIF B86264108
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 30/06/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Camuñas Solis Jose Antonio
VINCULACIONES DE GABINETE DE PLANIFICACION INMOBILIARIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GABINETE DE PLANIFICACION INMOBILIARIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Camuñas Solis Jose Antonio | Socio Unico | 05/08/2011 | 13/08/2013 |
Cano Cortes Aguirre Juan | Liquidador | 13/08/2013 | 13/08/2013 |
Cano Cortes Aguirre Juan | Administrador Unico | 17/05/2012 | 13/08/2013 |
Camuñas Solis Jose Antonio | Presidente | 05/08/2011 | 17/05/2012 |
Camuñas Solis Jose Antonio | Consejero Delegado | 05/08/2011 | 17/05/2012 |
Camuñas Solis Jose Antonio | Consejero | 05/08/2011 | 17/05/2012 |
Cano Cortes Aguirre Juan | Secretario No Consejero | 05/08/2011 | 17/05/2012 |
Lamo De Espinosa Y Michels De Champourcin Jaime | Consejero | 05/08/2011 | 17/05/2012 |
Martinez-gil Vich Jose Luis | Consejero | 05/08/2011 | 17/05/2012 |
Rodriguez Viadas Miguel | Vicepresidente | 05/08/2011 | 17/05/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GABINETE DE PLANIFICACION INMOBILIARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29076 , F 53, S 8, H M 523519, I/A 3 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29076 , F 53, S 8, H M 523519, I/A 3 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29076 , F 53, S 8, H M 523519, I/A 3 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29076 , F 53, S 8, H M 523519, I/A 3 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29076 , F 53, S 8, H M 523519, I/A 2 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29076 , F 53, S 8, H M 523519, I/A 2 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29076 , F 53, S 8, H M 523519, I/A 2 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29076 , F 50, S 8, H M 523519, I/A 1 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29076 , F 50, S 8, H M 523519, I/A 1 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-28
Dirección:C/ ALAMEDA 14 (MADRID)
Comienzo de operaciones:30/06/11
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:La planificación de operaciones inmobiliarias mediante la realización de estudios, informes y dictámenes, incluyendo la presentación de propuestas técnicas, económicas y financieras a las Entidades y Agentes intervinientes en el sector inmobiliario.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29076 , F 50, S 8, H M 523519, I/A 1 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-28