MARTINEZ-GIL VICH IGNACIO
Informe ejecutivo de MARTINEZ-GIL VICH IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ-GIL VICH IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRIME STAR FOOD SL | Liquidador Solidario | 25/03/2013 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ-GIL VICH IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ-GIL VICH IGNACIO
Empresa: PRIME STAR FOOD SL
Liquidador Solidario
- Beltran Garay Efren
- Martinez-gil Vich Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21862 , F 144, S 8, H M 389611, I/A 5 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-28
Empresa: PRIME STAR FOOD SL
Administrador Solidario
- Beltran Garay Efren
- Martinez-gil Vich Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21862 , F 144, S 8, H M 389611, I/A 5 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-28
Empresa: CASTELLANA 179 SA
Apoderado
- Martinez-gil Vich Ignacio
- Martinez-gil Vich Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25938 , F 160, S 8, H M 231860, I/A 11 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-28
Empresa: CASTELLANA 179 SA
Apoderado
- Martinez-gil Vich Ignacio
- Martinez-gil Vich Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25938 , F 158, S 8, H M 231860, I/A 8 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-28
Información de MARTINEZ-GIL VICH IGNACIO
Mostramos los datos de MARTINEZ-GIL VICH IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ-GIL VICH IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos