MARTINEZ GARCIA SARAI
Informe ejecutivo de MARTINEZ GARCIA SARAI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ GARCIA SARAI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREBETONG ARIDOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/01/2024 | |
PREBETONG HORMIGONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/12/2023 | |
COMPAÑIA GENERAL DE CANTERAS SA | Apoderado | 11/09/2023 | |
VOTORANTIM CEMENTOS ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/08/2023 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ GARCIA SARAI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GARCIA SARAI
Empresa: VOTORANTIM CEMENTOS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Garcia Sarai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248, L 3248, F 183, S 8, H PO 5391, I/A 261 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-36
Empresa: PREBETONG ARIDOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Benmoussa Hatim
- Martinez Garcia Sarai
- Queipo De Llano Lopez Cozar Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4389, L 4389, F 58, S 8, H PO 45268, I/A 60 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-36
Empresa: PREBETONG HORMIGONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Benmoussa Hatim
- Martinez Garcia Sarai
- Queipo De Llano Lopez Cozar Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4227, L 4227, F 154, S 8, H PO 4864, I/A 149 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-36
Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE CANTERAS SA
Apoderado
- Martinez Garcia Sarai
- Queipo De Llano Lopez Cozar Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6014, L 4921, F 211, S 8, H MA 20365, I/A 147 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-29
Empresa: VOTORANTIM CEMENTOS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Garcia Sarai
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248, L 3248, F 180, S 8, H PO 5391, I/A 255 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-172-36
Información de MARTINEZ GARCIA SARAI
Mostramos los datos de MARTINEZ GARCIA SARAI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GARCIA SARAI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos