MARTINEZ CASTRO MANUELA
Informe ejecutivo de MARTINEZ CASTRO MANUELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ CASTRO MANUELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORDAN SL | Administrador Solidario | 29/01/2020 | |
RESIDENCIAL SUBUR SL | Administrador Solidario | 29/01/2020 | |
PROAPART SL | Administrador Unico | 29/02/2016 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ CASTRO MANUELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ CASTRO MANUELA
Empresa: RESIDENCIAL SUBUR SL
Administrador Solidario
- Aguilera Maria Enrique Macario
- Martinez Castro Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25372 , F 224, S 8, H B 88452, I/A 11 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-08
Empresa: RESIDENCIAL SUBUR SL
Administrador Mancomunado
- Aguilera Maria Enrique M
- Martinez Castro Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25372 , F 224, S 8, H B 88452, I/A 11 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-08
Empresa: TORDAN SL
Administrador Solidario
- Aguilera Maria Enrique Macario
- Martinez Castro Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30101 , F 22, S 8, H B 112871, I/A 11 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-08
Empresa: TORDAN SL
Administrador Mancomunado
- Aguilera Maria Enrique M
- Martinez Castro Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30101 , F 22, S 8, H B 112871, I/A 11 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-08
Empresa: PROAPART SL
Administrador Unico
- Martinez Castro Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33902 , F 159, S 8, H B 98366, I/A 22 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-08
Empresa: PROAPART SL
Administrador Mancomunado
- Aguilera Maria Enrique M
- Martinez Castro Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33902 , F 159, S 8, H B 98366, I/A 22 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-08
Empresa: RESIDENCIAL VALL PINEDA SL
Administrador Mancomunado
- Aguilera Maria Enrique
- Martinez Castro Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25714 , F 190, S 8, H B 92657, I/A 10 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-08
Liquidador
- Martinez Castro Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29036 , F 168, S 8, H B 147139, I/A 4 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-08
Administrador
- Aguilera Martinez Aida
- Martinez Castro Manuela
Liquidador
- Martinez Castro Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29036 , F 168, S 8, H B 147139, I/A 4 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-08
Empresa: CAMPING PRIVADO AIDAMAR SL
Liquidador Mancomunado
- Aguilera Maria Enrique Macario
- Martinez Castro Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33438 , F 181, S 8, H B 226470, I/A 3 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-08
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ CASTRO MANUELA
Mostramos los datos de MARTINEZ CASTRO MANUELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ CASTRO MANUELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos