AGUILERA MARIA ENRIQUE M
Informe ejecutivo de AGUILERA MARIA ENRIQUE M
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE AGUILERA MARIA ENRIQUE M
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORDAN SL | Administrador Mancomunado | 29/01/2020 | |
RESIDENCIAL SUBUR SL | Administrador Mancomunado | 29/01/2020 | |
RESI FORT SL | Liquidador | 28/03/2019 | 28/03/2019 |
RESI FORT SL | Administrador | 28/03/2019 | |
DISSENY SUPERIOR SL | Administrador | 15/01/2018 | |
PROAPART SL | Administrador Mancomunado | 29/02/2016 |
VINCULACIONES DE AGUILERA MARIA ENRIQUE M
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILERA MARIA ENRIQUE M
Empresa: RESIDENCIAL SUBUR SL
Administrador Mancomunado
- Aguilera Maria Enrique M
- Martinez Castro Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25372 , F 224, S 8, H B 88452, I/A 11 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-08
Empresa: TORDAN SL
Administrador Mancomunado
- Aguilera Maria Enrique M
- Martinez Castro Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30101 , F 22, S 8, H B 112871, I/A 11 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-08
Empresa: RESI FORT SL
Liquidador
- Aguilera Maria Enrique M
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26820 , F 152, S 8, H B 108508, I/A 8 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-08
Empresa: RESI FORT SL
Administrador
- Aguilera Maria Enrique M
Liquidador
- Aguilera Maria Enrique M
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26820 , F 152, S 8, H B 108508, I/A 8 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-08
Empresa: DISSENY SUPERIOR SL
Administrador
- Aguilera Maria Enrique M
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32545 , F 43, S 8, H B 214885, I/A 2 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
Empresa: PROAPART SL
Administrador Mancomunado
- Aguilera Maria Enrique M
- Martinez Castro Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33902 , F 159, S 8, H B 98366, I/A 22 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-08
Información de AGUILERA MARIA ENRIQUE M
Mostramos los datos de AGUILERA MARIA ENRIQUE M que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILERA MARIA ENRIQUE M, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos