AGUILERA MARIA ENRIQUE MACARIO
Informe ejecutivo de AGUILERA MARIA ENRIQUE MACARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AGUILERA MARIA ENRIQUE MACARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORDAN SL | Administrador Solidario | 29/01/2020 | |
RESIDENCIAL SUBUR SL | Administrador Solidario | 29/01/2020 |
VINCULACIONES DE AGUILERA MARIA ENRIQUE MACARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILERA MARIA ENRIQUE MACARIO
Empresa: RESIDENCIAL SUBUR SL
Administrador Solidario
- Aguilera Maria Enrique Macario
- Martinez Castro Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25372 , F 224, S 8, H B 88452, I/A 11 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-08
Empresa: TORDAN SL
Administrador Solidario
- Aguilera Maria Enrique Macario
- Martinez Castro Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30101 , F 22, S 8, H B 112871, I/A 11 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-08
Empresa: RESIDENCIAL VALL PINEDA SL
Liquidador
- Aguilera Maria Enrique Macario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25714 , F 191, S 8, H B 92657, I/A 11 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-08
Empresa: DISSENY SUPERIOR SL
Liquidador
- Aguilera Maria Enrique Macario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32545 , F 43, S 8, H B 214885, I/A 2 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
Empresa: DISSENY SUPERIOR SL
Administrador
Liquidador
- Aguilera Maria Enrique Macario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32545 , F 43, S 8, H B 214885, I/A 2 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
Empresa: RESIDENCIAL VALL PINEDA SL
Liquidador
- Aguilera Maria Enrique Macario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25714 , F 190, S 8, H B 92657, I/A 10 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-08
Empresa: CAMPING PRIVADO AIDAMAR SL
Liquidador Mancomunado
- Aguilera Maria Enrique Macario
- Martinez Castro Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33438 , F 181, S 8, H B 226470, I/A 3 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-08
Empresa: CAMPING PRIVADO AIDAMAR SL
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
- Aguilera Maria Enrique Macario
- Martinez Castro Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33438 , F 181, S 8, H B 226470, I/A 3 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-08
Información de AGUILERA MARIA ENRIQUE MACARIO
Mostramos los datos de AGUILERA MARIA ENRIQUE MACARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILERA MARIA ENRIQUE MACARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos