MARTINA STEVEN-AURELIO
Informe ejecutivo de MARTINA STEVEN-AURELIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINA STEVEN-AURELIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZESPRI INTERNATIONAL IBERICA SL | Administrador Solidario | 04/12/2023 |
VINCULACIONES DE MARTINA STEVEN-AURELIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINA STEVEN-AURELIO
Empresa: ZESPRI INTERNATIONAL IBERICA SL
Administrador Solidario
- Martina Steven-aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30463 , F 192, S 8, H M 280867, I/A 18 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-28
Empresa: GREENERY ESPAÑA SA
Administrador Mancomunado
- Martina Steven-aurelio
- Swijter Arthur Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9365, L 6647, F 123, S 8, H V 4279, I/A 35 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-46
Empresa: GREENERY ESPAÑA SA
Administrador Mancomunado
- Martina Steven-aurelio
- Swijter Arthur Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9365, L 6647, F 123, S 8, H V 4279, I/A 34 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-46
Empresa: GREENERY ESPAÑA SA
Administrador Mancomunado
- Limvers Philip-rogier
- Martina Steven-aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9365, L 6647, F 123, S 8, H V 4279, I/A 34 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-46
Empresa: GREENERY ESPAÑA SA
Administrador Mancomunado
- Limvers Philip-rogier
- Martina Steven-aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9365, L 6647, F 121, S 8, H V 4279, I/A 33 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-46
Empresa: GREENERY ESPAÑA SA
Consejero
- Limvers Philip-rogier
- Martina Steven-aurelio
- Van De Wiel Whilhelmus-cornelis- Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9365, L 6647, F 121, S 8, H V 4279, I/A 33 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-46
Empresa: GREENERY ESPAÑA SA
Consejero
- Limvers Philip-rogier
- Martina Steven-aurelio
- Van De Wiel Whilhelmus-cornelis- Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9365, L 6647, F 121, S 8, H V 4279, I/A 32 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-46
Empresa: GREENERY ESPAÑA SA
Consejero
- Martina Steven-aurelio
- Van De Wiel Whilhelmus-cornelis- Maria
- Wortel Antonius-johannes-maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9365, L 6647, F 121, S 8, H V 4279, I/A 32 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-46
Empresa: GREENERY ESPAÑA SA
Consejero
- Martina Steven-aurelio
- Van De Wiel Whilhelmus-cornelis- Maria
- Wortel Antonius-johannes-maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9365, L 6647, F 120, S 8, H V 4279, I/A 30 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-46
Información de MARTINA STEVEN-AURELIO
Mostramos los datos de MARTINA STEVEN-AURELIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINA STEVEN-AURELIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos