VAN DE WIEL WHILHELMUS-CORNELIS- MARIA
Informe ejecutivo de VAN DE WIEL WHILHELMUS-CORNELIS- MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VAN DE WIEL WHILHELMUS-CORNELIS- MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUNIOR FRESH SA | Secretario | 20/07/2016 | 15/01/2019 |
JUNIOR FRESH SA | Consejero | 20/07/2016 | 15/01/2019 |
JUNIOR FRESH SA | Consejero | 30/07/2015 | 20/07/2016 |
JUNIOR FRESH SA | Secretario | 30/07/2015 | 20/07/2016 |
VINCULACIONES DE VAN DE WIEL WHILHELMUS-CORNELIS- MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAN DE WIEL WHILHELMUS-CORNELIS- MARIA
Empresa: GREENERY ESPAÑA SA
Consejero
- Limvers Philip-rogier
- Martina Steven-aurelio
- Van De Wiel Whilhelmus-cornelis- Maria
Presidente
Secretario
- Van De Wiel Whilhelmus-cornelis- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9365, L 6647, F 121, S 8, H V 4279, I/A 33 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-46
Empresa: GREENERY ESPAÑA SA
Consejero
- Limvers Philip-rogier
- Martina Steven-aurelio
- Van De Wiel Whilhelmus-cornelis- Maria
Presidente
Secretario
- Van De Wiel Whilhelmus-cornelis- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9365, L 6647, F 121, S 8, H V 4279, I/A 32 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-46
Empresa: GREENERY ESPAÑA SA
Consejero
- Martina Steven-aurelio
- Van De Wiel Whilhelmus-cornelis- Maria
- Wortel Antonius-johannes-maria
Presidente
Secretario
- Van De Wiel Whilhelmus-cornelis- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9365, L 6647, F 121, S 8, H V 4279, I/A 32 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-46
Empresa: GREENERY ESPAÑA SA
Consejero
- Martina Steven-aurelio
- Van De Wiel Whilhelmus-cornelis- Maria
- Wortel Antonius-johannes-maria
Presidente
Secretario
- Van De Wiel Whilhelmus-cornelis- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9365, L 6647, F 120, S 8, H V 4279, I/A 30 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-46
Información de VAN DE WIEL WHILHELMUS-CORNELIS- MARIA
Mostramos los datos de VAN DE WIEL WHILHELMUS-CORNELIS- MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAN DE WIEL WHILHELMUS-CORNELIS- MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos