SWIJTER ARTHUR ALEXANDER
Informe ejecutivo de SWIJTER ARTHUR ALEXANDER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SWIJTER ARTHUR ALEXANDER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUNIOR FRESH SA | Administrador Mancomunado | 21/11/2023 | 15/01/2024 |
JUNIOR FRESH SA | Administrador Mancomunado | 05/12/2019 | 21/11/2023 |
VINCULACIONES DE SWIJTER ARTHUR ALEXANDER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SWIJTER ARTHUR ALEXANDER
Empresa: GREENERY ESPAÑA SA
Administrador Mancomunado
- Ensing Diederik Frederik Johannes
- Swijter Arthur Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9365, L 6647, F 123, S 8, H V 4279, I/A 36 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-46
Empresa: GREENERY ESPAÑA SA
Administrador Mancomunado
- Ensing Diederik Frederik Johannes
- Swijter Arthur Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9365, L 6647, F 123, S 8, H V 4279, I/A 35 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-46
Empresa: GREENERY ESPAÑA SA
Administrador Mancomunado
- Martina Steven-aurelio
- Swijter Arthur Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9365, L 6647, F 123, S 8, H V 4279, I/A 35 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-46
Empresa: GREENERY ESPAÑA SA
Administrador Mancomunado
- Martina Steven-aurelio
- Swijter Arthur Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9365, L 6647, F 123, S 8, H V 4279, I/A 34 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-46
Información de SWIJTER ARTHUR ALEXANDER
Mostramos los datos de SWIJTER ARTHUR ALEXANDER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SWIJTER ARTHUR ALEXANDER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos