MARTIN MONERRIS COMAS
Informe ejecutivo de MARTIN MONERRIS COMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTIN MONERRIS COMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FARMAGRUP 2011 SL | Socio Unico | 29/05/2012 | 04/01/2019 |
FARMAGRUP 2011 SL | Administrador Unico | 29/05/2012 | 04/01/2019 |
FARMAGRUP 2011 SL | Liquidador | 04/01/2019 | 04/01/2019 |
DISPAR2015 SL | Administrador Unico | 11/12/2015 | 19/09/2018 |
DISTRIBUIDORA CATALANA SA | Apoderado Mancomunado | 27/10/2010 |
VINCULACIONES DE MARTIN MONERRIS COMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN MONERRIS COMAS
Empresa: FARMAGRUP 2011 SL
Liquidador
- Martin Monerris Comas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2811 , F 45, S 8, H GI 51106, I/A 4 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-17
Empresa: FARMAGRUP 2011 SL
Administrador Unico
- Martin Monerris Comas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2811 , F 45, S 8, H GI 51106, I/A 4 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-17
Empresa: DISPAR2015 SL
Administrador Unico
- Martin Monerris Comas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3059 , F 5, S 8, H GI 59370, I/A 3 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-17
Empresa: DISPAR2015 SL
Administrador Unico
- Martin Monerris Comas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3059 , F 1, S 8, H GI 59370, I/A 1 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-17
Empresa: FARMAGRUP 2011 SL
Administrador Unico
- Martin Monerris Comas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2811 , F 45, S 8, H GI 51106, I/A 3 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-17
Empresa: FARMAGRUP 2011 SL
Nuevo Socio Único
- Martin Monerris Comas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2811 , F 45, S 8, H GI 51106, I/A 2 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-17
Empresa: DISTRIBUIDORA CATALANA SA
Apoderado Mancomunado
- Martin Monerris Comas
- Miquel Martin Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 225, S 8, H GI 5463, I/A 22 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-17
Información de MARTIN MONERRIS COMAS
Mostramos los datos de MARTIN MONERRIS COMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN MONERRIS COMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos