DISTRIBUIDORA CATALANA SA - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social DISTRIBUIDORA CATALANA SA
CIF A17048174
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DISTRIBUIDORA CATALANA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISTRIBUIDORA CATALANA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Llorenc Cabezas Perez | Liquidador | 11/01/2021 | 27/05/2021 |
AUDITORIA I CONTROL AUDITORS SLP | Auditor | 11/01/2021 | |
Llorenc Cabezas Perez | Administrador Solidario | 27/10/2010 | 11/01/2021 |
Roman Sampedro Rocha | Administrador Solidario | 27/10/2010 | 11/01/2021 |
Llorenc Cabezas Perez | Presidente | 27/10/2010 | |
Llorenc Cabezas Perez | Gerente Uni. | 27/10/2010 | |
Maria Esther Noya Rivera | Consejero | 27/10/2010 | |
Martin Monerris Comas | Apoderado Mancomunado | 27/10/2010 | |
Miquel Martin Ruiz | Apoderado Mancomunado | 27/10/2010 | |
Roman Sampedro Rocha | Secretario | 27/10/2010 |
ACTOS BORME DE DISTRIBUIDORA CATALANA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 225, S 8, H GI 5463, I/A 25 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 225, S 8, H GI 5463, I/A 24 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 225, S 8, H GI 5463, I/A 24 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 225, S 8, H GI 5463, I/A 24 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-17
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 225, S 8, H GI 5463, I/A 24 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 225, S 8, H GI 5463, I/A 24 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 225, S 8, H GI 5463, I/A 23 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-17
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 225, S 8, H GI 5463, I/A 22 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 225, S 8, H GI 5463, I/A 22 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-17