FARMAGRUP 2011 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre de Llevant, 4
Código Postal 17243
Municipio Llambilles
Provincia Girona
Razón Social FARMAGRUP 2011 SL
CIF B55095061
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 02/02/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Martin Monerris Comas
VINCULACIONES DE FARMAGRUP 2011 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FARMAGRUP 2011 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Monerris Comas | Socio Unico | 29/05/2012 | 04/01/2019 |
Martin Monerris Comas | Administrador Unico | 29/05/2012 | 04/01/2019 |
Martin Monerris Comas | Liquidador | 04/01/2019 | 04/01/2019 |
Maria Angela Forroy Marques | Socio Unico | 17/02/2011 | 29/05/2012 |
Maria Angela Forroy Marques | Administrador Unico | 17/02/2011 | 29/05/2012 |
ACTOS BORME DE FARMAGRUP 2011 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2811 , F 45, S 8, H GI 51106, I/A 4 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2811 , F 45, S 8, H GI 51106, I/A 4 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2811 , F 45, S 8, H GI 51106, I/A 4 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2811 , F 45, S 8, H GI 51106, I/A 4 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-17
- C/ LLEVANT 4 (LLAMBILLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2811 , F 45, S 8, H GI 51106, I/A 3 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-17
- El comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y debebidas y los servicios de alimentación propios de la restauración, cafés,bares, restaurantes y de catering
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2811 , F 45, S 8, H GI 51106, I/A 3 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2811 , F 45, S 8, H GI 51106, I/A 3 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2811 , F 45, S 8, H GI 51106, I/A 3 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-17
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2811 , F 45, S 8, H GI 51106, I/A 2 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2811 , F 44, S 8, H GI 51106, I/A 1 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-17