MARTIN CABEZA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de MARTIN CABEZA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTIN CABEZA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSAVICES SL | Socio Unico | 25/06/2015 | 01/03/2021 |
CONSAVICES SL | Administrador Unico | 25/06/2015 | 31/08/2015 |
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA SA | Apoderado Mancomunado | 31/08/2009 | 25/04/2013 |
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA SA | Apoderado Solidario | 25/04/2013 | |
FP DE EMPLEO DE CASTILLA LA MANCHA | Miem.Com.Ctr | 19/07/2011 | 28/05/2012 |
VINCULACIONES DE MARTIN CABEZA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN CABEZA FRANCISCO JAVIER
Empresa: M CABEZA ASESORIA DE EMPRESAS SL
Administrador Unico
- Martin Cabeza Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608 , F 78, S 8, H TO 37463, I/A 2 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-45
Empresa: M CABEZA ASESORIA DE EMPRESAS SL
Administrador Unico
- Martin Cabeza Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608 , F 78, S 8, H TO 37463, I/A 1 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-45
Empresa: M CABEZA ASESORIA DE EMPRESAS SL
Socio Único
- Martin Cabeza Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608 , F 78, S 8, H TO 37463, I/A 1 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-45
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Beneytez Fernandez Esteban
- Beneytez Fernandez Esteban
- Carrasco Muñoz Francisco
- Fernandez Chico Susana
- Martin Cabeza Francisco Javier
- Nofuentes Garcia Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1551 , F 218, S 8, H TO 12690, I/A 61 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-45
Empresa: FP DE EMPLEO DE CASTILLA LA MANCHA
Miem.Com.Ctr
- Cotillas Lopez Carlos Manuel
- Gutierrez Muñoz Jose
- Losa Gonzalez Maria Teresa
- Martin Cabeza Francisco Javier
- Pina Pulido Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 611 , F 99, S 8, H CU 5346, I/A 15 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-16
Empresa: FP DE EMPLEO DE CASTILLA LA MANCHA
Miem.Com.Ctr
- Jimenez Sanchez Tomas
- Losa Gonzalez Maria Teresa
- Martin Cabeza Francisco Javier
- Pina Pulido Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 392 , F 81, S 8, H CU 5346, I/A 11 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-16
Apoderado Mancomunado
- Beneytez Fernandez Esteban
- Camara Fernandez De Sevilla Juan
- Garcia Cuevas Jose Raul
- Martin Cabeza Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 12, S 8, H TO 12690, I/A 43 (31/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-45
Apoderado Mancomunado
- Beneytez Fernandez Esteban
- Beneytez Fernandez Esteban
- Camara Fernandez De Sevilla Juan
- Fernandez Chico Susana
- Fernandez Chico Susana
- Martin Cabeza Francisco Javier
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 12, S 8, H TO 12690, I/A 42 (31/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-45
Información de MARTIN CABEZA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de MARTIN CABEZA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN CABEZA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos