GARCIA CUEVAS JOSE RAUL
Informe ejecutivo de GARCIA CUEVAS JOSE RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA CUEVAS JOSE RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTAURANTES MCDONALD'S SA | Apoderado | 02/04/2019 | 19/12/2022 |
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA SA | Apoderado Mancomunado | 31/08/2009 | 25/04/2013 |
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA SA | Apoderado | 18/06/2009 | 25/04/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA CUEVAS JOSE RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CUEVAS JOSE RAUL
Empresa: RESTAURANTES MCDONALD'S SA
Apoderado
- Garcia Cuevas Jose Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41466 , F 91, S 8, H M 52861, I/A 299 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Empresa: RESTAURANTES MCDONALD'S SA
Apoderado
- Garcia Cuevas Jose Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36053 , F 212, S 8, H M 52861, I/A 267 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Garcia Cuevas Jose Raul
- Gomez Perez-grueso Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1551 , F 218, S 8, H TO 12690, I/A 61 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-45
Apoderado Mancomunado
- Beneytez Fernandez Esteban
- Camara Fernandez De Sevilla Juan
- Garcia Cuevas Jose Raul
- Martin Cabeza Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 12, S 8, H TO 12690, I/A 43 (31/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-45
Apoderado
- Garcia Cuevas Jose Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333 , F 182, S 8, H TO 12690, I/A 40 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-45
Información de GARCIA CUEVAS JOSE RAUL
Mostramos los datos de GARCIA CUEVAS JOSE RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CUEVAS JOSE RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos