FERNANDEZ CHICO SUSANA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ CHICO SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ CHICO SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA SA | Apoderado Solidario | 16/05/2013 | 23/11/2015 |
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA SA | Apoderado Mancomunado | 16/05/2013 | 23/11/2015 |
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA SA | Apoderado Solidario | 23/11/2015 | |
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA SA | Apoderado Mancomunado | 23/11/2015 | |
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA SA | Apoderado Solidario | 24/04/2012 | 25/04/2013 |
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA SA | Apoderado Mancomunado | 24/04/2012 | 25/04/2013 |
AGENCIA DE GESTION DE LA ENERGIA DE CASTILLA LA MANCHA SA | Apoderado Solidario | 12/06/2012 | 22/10/2012 |
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA SA | Apoderado Solidario | 31/08/2009 | |
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA SA | Apoderado Mancomunado | 31/08/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ CHICO SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ CHICO SUSANA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Chico Susana
- Fernandez Chico Susana
- Fernandez Chico Susana
Apoderado Solidario
- Carrasco Muñoz Francisco
- Fernandez Chico Susana
- Fernandez Chico Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1566 , F 203, S 8, H TO 12690, I/A 72 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-45
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Chico Susana
- Fernandez Chico Susana
- Fernandez Chico Susana
- Heredero Herrera Javier
- Heredero Herrera Javier
- Heredero Herrera Javier
- Nofuentes Garcia Gustavo
- Nofuentes Garcia Gustavo
- Ques Mena Luis
- Ques Mena Luis
Apoderado Solidario
- Carrasco Muñoz Francisco
- De Vera Romojaro Victor
- Fernandez Chico Susana
- Fernandez Chico Susana
- Gonzalez Duque Ana
- Heredero Herrera Javier
- Heredero Herrera Javier
- Menchen Gomez Eva Maria
- Nofuentes Garcia Gustavo
- Nofuentes Garcia Gustavo
- Nofuentes Garcia Gustavo
- Ques Mena Luis
- Ruedas Berrio Juan Carlos
- Sanchez Lazaro Maria Elena
- Silvan Ferrero Pedro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1551 , F 218, S 8, H TO 12690, I/A 62 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-45
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1551 , F 218, S 8, H TO 12690, I/A 61 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-45
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Fernandez Chico Susana
- Portillo Moreno Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 915, L 679, F 223, S 8, H AB 9189, I/A 58 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-02
Apoderado Solidario
- Fernandez Chico Susana
- Portillo Moreno Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 915, L 679, F 223, S 8, H AB 9189, I/A 57 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-02
Apoderado Mancomunado
- Beneytez Fernandez Esteban
- Carrasco Muñoz Francisco
- Fernandez Chico Susana
Apoderado Solidario
- Beneytez Fernandez Esteban
- Carrasco Muñoz Francisco
- Fernandez Chico Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541 , F 156, S 8, H TO 12690, I/A 5 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-45
Apoderado Mancomunado
- Beneytez Fernandez Esteban
- Beneytez Fernandez Esteban
- Camara Fernandez De Sevilla Juan
- Fernandez Chico Susana
- Fernandez Chico Susana
- Martin Cabeza Francisco Javier
Apoderado Solidario
- Fernandez Chico Susana
- Fernandez Chico Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 12, S 8, H TO 12690, I/A 42 (31/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-45
Información de FERNANDEZ CHICO SUSANA
Mostramos los datos de FERNANDEZ CHICO SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ CHICO SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos